Cessions de parts sociales avec changement de gérant et de dénomination commerciale - Société en Commandite Simple "VANTI & Cie" "TEKA INTERNATIONAL" au capital de 200.000 F Siège social : "Palais de la Scala" - 1, avenue Henry Dunant - Monte-Carlo
I. - Aux termes d'un acte sous seing privé en date à Monaco du 26 avril 1999, enregistré le 28 avril 1999, F° 157 V, Case 2 et le 29 septembre 1999 après réalisation de la condition suspensive, M. Hubert ROGISTER, associé commandité, domicilié à Monaco, 51, avenue Hector Otto, a cédé à Mme Isabella RAGAZZO, domiciliée en Italie, à Arese (Milan), Via le Nuvolari, 12/77, la totalité des parts lui appartenant, soit QUATRE VINGTS parts sociales, de MILLE Francs de valeur nominale chacune, entièrement libérées, numérotées de 1 à 80, de la Société en commandite simple "ROGISTER & Cie", au capital de 200.000 F, sise à Monaco, 1, avenue Henry Dunant, Palais de la Scala, appartement 250.
Aux termes du même acte, M. Hubert ROGISTER a démissionné de ses fonctions de gérant de la société en commandite simple "ROGISTER & Cie" et la collectivité des associés a nommé en remplacement M. Aurélio VANTI, demeurant à Monaco, 17, boulevard Princesse Charlotte.
Par suite de ladite cession, la société continue d'exister entre :
M. Aurélio VANTI, associé commandité, pour CENT VINGT parts sociales ou 120.000 F de capital,
Mme Isabella RAGAZZO, associée commanditaire, pour QUATRE VINGTS parts sociales ou 80.000 F de capital.
Aux termes du même acte l'enseigne commerciale de la société "MEDIA BOATS MONACO" a été supprimée et remplacée par "TEKA INTERNATIONAL".
La gérance de la société est attribuée à M. Aurélio VANTI avec les pouvoirs les plus étendus tels que prévus au pacte social.
II. - Une expédition de cet acte a été déposée au Greffe des Tribunaux pour y être transcrite et affichée conformément à la loi le 6 octobre 1999.
Monaco, le 15 octobre 1999.
Aux termes du même acte, M. Hubert ROGISTER a démissionné de ses fonctions de gérant de la société en commandite simple "ROGISTER & Cie" et la collectivité des associés a nommé en remplacement M. Aurélio VANTI, demeurant à Monaco, 17, boulevard Princesse Charlotte.
Par suite de ladite cession, la société continue d'exister entre :
M. Aurélio VANTI, associé commandité, pour CENT VINGT parts sociales ou 120.000 F de capital,
Mme Isabella RAGAZZO, associée commanditaire, pour QUATRE VINGTS parts sociales ou 80.000 F de capital.
Aux termes du même acte l'enseigne commerciale de la société "MEDIA BOATS MONACO" a été supprimée et remplacée par "TEKA INTERNATIONAL".
La gérance de la société est attribuée à M. Aurélio VANTI avec les pouvoirs les plus étendus tels que prévus au pacte social.
II. - Une expédition de cet acte a été déposée au Greffe des Tribunaux pour y être transcrite et affichée conformément à la loi le 6 octobre 1999.
Monaco, le 15 octobre 1999.