Rechercher un journal, un article
Journal n°8270
du 25 mars 2016
DEMISSION D’UN COGERANT - MONATEK
Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.000 euros
Siège social : 14 bis, rue Honoré Labande - Monaco
cogérant de la société ; l’article 10-1-A des statuts a été modifié en conséquence.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être ... cogérant de la société ; l’article 10-1-A des statuts a été modifié en conséquence.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être ...
Journal n°8158
du 31 janvier 2014
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL - MODIFICATION AUX STATUTS
VILLEROY & BOCH MC
Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.000 euros
Siège social : 3, rue Grimaldi - Monaco
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 2013 enregistrée à Monaco, le 30 décembre 2013 Folio Bd 130 R, Case 1, les associés ont décidé d’augmenter le capital social de la S.A.R.L ... Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 2013 enregistrée à Monaco, le 30 décembre 2013 Folio Bd 130 R, Case 1, les associés ont décidé d’augmenter le capital social de la S.A.R.L ...
Journal n°8216
du 13 mars 2015
DEMISSION D’UN COGERANT - MY INSURANCE BROKERS MONACO
Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.000 euros
Siège social : 11, boulevard Albert 1er - Monaco
de cogérant.
L’article 10 des statuts a été modifié en conséquence.
Un exemplaire dudit acte a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à la ... de cogérant.
L’article 10 des statuts a été modifié en conséquence.
Un exemplaire dudit acte a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à la ...
Journal n°8216
du 13 mars 2015
DEMISSION D’UN COGERANT - THE ZELECTIVE GROUP
Société à Responsabilité Limitée au capital de 25.000 euros
Siège social : 1, avenue Henry Dunant, Palais de la Scala - Monaco
ROBERTSON demeurant 39, avenue Princesse Grace à Monaco de ses fonctions de cogérant.
L’article 10 des statuts a été modifié en conséquence.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée a été déposé ... ROBERTSON demeurant 39, avenue Princesse Grace à Monaco de ses fonctions de cogérant.
L’article 10 des statuts a été modifié en conséquence.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée a été déposé ...
Journal n°8218
du 27 mars 2015
APPORT DE FONDS DE COMMERCE - Première Insertion
Etude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA - Notaire
31, boulevard Charles III - Monaco
des locaux sis à Monaco, 22 bis, rue Grimaldi, sous l’enseigne « LA PROVENCE ».
Oppositions s’il y a lieu, au siège du fonds dans les dix jours de la deuxième insertion.
Monaco, le 27 mars 2015 ... des locaux sis à Monaco, 22 bis, rue Grimaldi, sous l’enseigne « LA PROVENCE ».
Oppositions s’il y a lieu, au siège du fonds dans les dix jours de la deuxième insertion.
Monaco, le 27 mars 2015 ...
Journal n°8219
du 3 avril 2015
APPORT DE FONDS DE COMMERCE - Deuxième Insertion
Etude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA - Notaire
31, boulevard Charles III - Monaco
des locaux sis à Monaco, 22 bis, rue Grimaldi, sous l’enseigne « LA PROVENCE ».
Oppositions s’il y a lieu, au siège du fonds dans les dix jours de la deuxième insertion.
Monaco, le 3 avril 2015 ... des locaux sis à Monaco, 22 bis, rue Grimaldi, sous l’enseigne « LA PROVENCE ».
Oppositions s’il y a lieu, au siège du fonds dans les dix jours de la deuxième insertion.
Monaco, le 3 avril 2015 ...
Journal n°8223
du 1 mai 2015
DISSOLUTION ANTICIPEE - LE PERROQUET BLEU
Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.000 euros
Siège social : 36, rue Grimaldi - Monaco
-Louis GOGUET avec les pouvoirs les plus étendus pour la durée de la liquidation ;
- de fixer le siège de la liquidation à l’adresse suivante : c/o S.A.M. MONASUD, 17, boulevard Albert 1er, 98000 Monaco.
Un ... -Louis GOGUET avec les pouvoirs les plus étendus pour la durée de la liquidation ;
- de fixer le siège de la liquidation à l’adresse suivante : c/o S.A.M. MONASUD, 17, boulevard Albert 1er, 98000 Monaco.
Un ...
Journal n°8399
du 14 septembre 2018
JOHNSON CONTROLS MONACO - Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.000 euros - Siège social : 74, boulevard d'Italie - c/o Regus – Monaco - DÉMISSION D'UN GÉRANT - NOMINATION D'UN GÉRANT
CORBETTA demeurant 6, rue Adolphe Focillon à Paris en qualité de nouveau gérant.
L'article 10 des statuts a été modifié en conséquence.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée a été déposé au ... CORBETTA demeurant 6, rue Adolphe Focillon à Paris en qualité de nouveau gérant.
L'article 10 des statuts a été modifié en conséquence.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée a été déposé au ...
Journal n°8394
du 10 août 2018
4&4 EIGHT - Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.000 euros - Siège social : 6, boulevard des Moulins – Monaco - NOMINATION D'UN COGÉRANT
Louis II, aux fonctions de cogérant avec les pouvoirs prévus aux statuts sociaux.
L'article 10 des statuts a été modifié en conséquence.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée a été déposé au ... Louis II, aux fonctions de cogérant avec les pouvoirs prévus aux statuts sociaux.
L'article 10 des statuts a été modifié en conséquence.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée a été déposé au ...
Journal n°8392
du 27 juillet 2018
HIGHLIGHTS - Société à Responsabilité Limitée au capital de 52.500 euros - Siège social : 20, avenue de Fontvieille - « Le Coronado » - Monaco - DÉMISSION D'UN COGÉRANT - NOMINATION D'UN COGÉRANT
remplacement Mme Sophie GIRONE, demeurant à Mougins (06250) 2181, avenue de Pibonson, pour une durée indéterminée et avec les pouvoirs prévus aux statuts sociaux.
L'article 10 des statuts a été modifié en ... remplacement Mme Sophie GIRONE, demeurant à Mougins (06250) 2181, avenue de Pibonson, pour une durée indéterminée et avec les pouvoirs prévus aux statuts sociaux.
L'article 10 des statuts a été modifié en ...
Journal n°8361
du 22 décembre 2017
HERMITAGE FINE ART - Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.000 euros - Siège social : 25, avenue de la Costa - « Le Park Palace » - Monaco - AUGMENTATION DE CAPITAL
Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 18 septembre 2017, enregistrée à Monaco le 23 novembre 2017, Folio Bd 110 R, Case 5, les associés ont décidé l'augmentation du capital ...
Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 18 septembre 2017, enregistrée à Monaco le 23 novembre 2017, Folio Bd 110 R, Case 5, les associés ont décidé l'augmentation du capital ...
Journal n°8357
du 24 novembre 2017
CMC ART COMPANY - Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.000 euros - Siège social : 13, boulevard des Moulins - Monaco - DÉMISSION D'UN COGÉRANT
CARITAT DE PERUZZIS épouse LAFFITE, demeurant 11, boulevard Rainier III à Monaco de ses fonctions de cogérante.
L'article 20 des statuts a été supprimé en conséquence.
Un exemplaire du procès-verbal de ... CARITAT DE PERUZZIS épouse LAFFITE, demeurant 11, boulevard Rainier III à Monaco de ses fonctions de cogérante.
L'article 20 des statuts a été supprimé en conséquence.
Un exemplaire du procès-verbal de ...
Journal n°8357
du 24 novembre 2017
AMH INTERNATIONAL - Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.000 euros Siège social : 19, boulevard de Suisse - Monaco - NOMINATION D'UN COGÉRANT
-Cap-Martin, aux fonctions de cogérant avec les pouvoirs prévus aux statuts sociaux.
L'article 10 des statuts a été modifié en conséquence.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée a été déposé au Greffe ... -Cap-Martin, aux fonctions de cogérant avec les pouvoirs prévus aux statuts sociaux.
L'article 10 des statuts a été modifié en conséquence.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée a été déposé au Greffe ...
Journal n°8364
du 12 janvier 2018
MEDITERRANEAN YACHT SERVICES - Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.000 euros - Siège social : 7, rue du Gabian – Monaco - DÉMISSION D'UN GÉRANT - NOMINATION D'UN GÉRANT
-Jacques BOUDE, démissionnaire ;
- la modification de l'article 10 des statuts de la société.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être ... -Jacques BOUDE, démissionnaire ;
- la modification de l'article 10 des statuts de la société.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être ...
Journal n°8380
du 4 mai 2018
24VISION SHIPPING & RISK SOLUTIONS - Société à Responsabilité Limitée au capital de 140.000 euros - Siège social : 1, rue du Gabian - c/o MBC2 – Monaco - NOMINATION D'UN COGÉRANT
fonctions de cogérant avec les pouvoirs prévus aux statuts sociaux.
L'article 10 des statuts a été modifié en conséquence.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée a été déposé au Greffe Général des ... fonctions de cogérant avec les pouvoirs prévus aux statuts sociaux.
L'article 10 des statuts a été modifié en conséquence.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée a été déposé au Greffe Général des ...