Rechercher un journal, un article
Journal n°7560
du 16 août 2002
Société en commandite simple - "S.C.S. DANIELA STEINER PIZZININI & Cie"
Etude de Me Henry REY - Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
objet :
"L'activité de bronzage, soins de beauté et esthétique hommes/femmes, vente au détail, promotion et diffusion de produits de beauté,
et, généralement toutes opérations mobilières et ... objet :
"L'activité de bronzage, soins de beauté et esthétique hommes/femmes, vente au détail, promotion et diffusion de produits de beauté,
et, généralement toutes opérations mobilières et ...
Journal n°7507
du 10 août 2001
Cession de Parts Sociales - Modification aux Statuts -
Société en Commandite Simple "S.C.S. ROZEWICZ"
Siège social : 17, avenue des Spélugues - Monaco
par Me Henry REY, Notaire à Monaco. Son siège social est Galerie Commerciale du Métropole, 17, avenue des Spélugues à Monaco.
Suite à cette cession, l'article 8 des statuts devient :
"ARTICLE 8 ... par Me Henry REY, Notaire à Monaco. Son siège social est Galerie Commerciale du Métropole, 17, avenue des Spélugues à Monaco.
Suite à cette cession, l'article 8 des statuts devient :
"ARTICLE 8 ...
Journal n°7508
du 17 août 2001
Société en Commandite Simple "S.C.S. VAUTE & Cie"
opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement à l'objet social ci-dessus.
La raison sociale est "S.C.S. VAUTE & Cie", et la dénomination ... opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement à l'objet social ci-dessus.
La raison sociale est "S.C.S. VAUTE & Cie", et la dénomination ...
Journal n°7598
du 9 mai 2003
Modifications aux Statuts -
Société en Commandite Simple "DUPUY URISARI ET CIE"
A la suite de l'acte de cession de parts sociales du 10 avril 2003, enregistré à Monaco le 14 avril 2003, folio 5 V, case 3, les articles 1, 7 et 13 de la S.C.S. "URISARI ET CIE" ont été modifiés ... A la suite de l'acte de cession de parts sociales du 10 avril 2003, enregistré à Monaco le 14 avril 2003, folio 5 V, case 3, les articles 1, 7 et 13 de la S.C.S. "URISARI ET CIE" ont été modifiés ...
Journal n°7596
du 25 avril 2003
Cession de parts - Extrait publié en conformité des articles 49
et suivants du Code de Commerce
Société en commandite simple "Gérald NAPOLY et Cie" "MARKETECH"
.990 parts numérotées de 1 à 4.990 ;
- M. NAPOLY Pascal, 10 parts numérotées de 4.991 à 5.000.
Le siège est fixé, 7, avenue de Grande Bretagne à Monaco, la durée et l'objet social demeurent inchangés ... .990 parts numérotées de 1 à 4.990 ;
- M. NAPOLY Pascal, 10 parts numérotées de 4.991 à 5.000.
Le siège est fixé, 7, avenue de Grande Bretagne à Monaco, la durée et l'objet social demeurent inchangés ...
Journal n°7601
du 30 mai 2003
Société en Commandite Simple dénommée "NOGHES MENIO ET CIE"
Etude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA - Notaire
26, avenue de la Costa - Monte-Carlo
de l'article 6 des statuts.
Ledit article désormais libellé comme suit :
"ARTICLE 6
Capital et parts
1) Le capital social est fixé à la somme de QUINZE MILLE euros.
Il est détenu dans ... de l'article 6 des statuts.
Ledit article désormais libellé comme suit :
"ARTICLE 6
Capital et parts
1) Le capital social est fixé à la somme de QUINZE MILLE euros.
Il est détenu dans ...
Journal n°7631
du 26 décembre 2003
Cession de droits sociaux - Modifications aux statuts
Société en Commandite Simple
"S.C.S. TRAPELLA, FIASCHI & CIE"
.
Par suite des cessions intervenues et de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 décembre 2003 enregistrée à Monaco le 6 octobre 2003 folio 74 V Case 4, la société continuera d'exister entre :
- M ... .
Par suite des cessions intervenues et de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 décembre 2003 enregistrée à Monaco le 6 octobre 2003 folio 74 V Case 4, la société continuera d'exister entre :
- M ...
Journal n°7649
du 30 avril 2004
Société en Commandite Simple "S.C.S. ANDRE & Cie"
Etude de Me Henry REY - Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
rattachant à l'objet social ci-dessus.
La raison et la signature sociales sont "S.C.S. ANDRE & Cie", et la dénomination commerciale est "MUST COMPANY - SHOE CONCEPT".
La durée de la société est de 50 ... rattachant à l'objet social ci-dessus.
La raison et la signature sociales sont "S.C.S. ANDRE & Cie", et la dénomination commerciale est "MUST COMPANY - SHOE CONCEPT".
La durée de la société est de 50 ...
Journal n°7646
du 9 avril 2004
"S.C.S. Domenico TALLARICO et Cie" - Société en Commandite Simple
Etude de Me Henry REY - Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
toutes opérations mobilières et immobilières se rattachant à l'objet social ci-dessus.
La raison sociale est "S.C.S. Domenico TALLARICO et Cie" et la dénomination commercicale est "BEEF BAR".
La ... toutes opérations mobilières et immobilières se rattachant à l'objet social ci-dessus.
La raison sociale est "S.C.S. Domenico TALLARICO et Cie" et la dénomination commercicale est "BEEF BAR".
La ...
Journal n°7661
du 23 juillet 2004
CESSION DE DROITS SOCIAUX - MODIFICATIONS AUX STATUTS
Société en Commandite Simple "S.C.S. BROENS & Cie"
Etude de Me Henry REY - Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
cessions et de l'augmentation de capital, la société se poursuivra entre M. Robert BROENS et Mlle Vanina BROENS, en qualité d'associés commandités, et deux associés commanditaires.
Le capital social fixé ... cessions et de l'augmentation de capital, la société se poursuivra entre M. Robert BROENS et Mlle Vanina BROENS, en qualité d'associés commandités, et deux associés commanditaires.
Le capital social fixé ...
Journal n°7656
du 18 juin 2004
Cessions de droits sociaux - Modifications aux statuts
Société en Commandite Simple "S.C.S. NEGRE, GRIMALDI & CIE"
Etude de Me Henry REY - Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
:
- à concurrence de 40 parts, numérotées de 1 à 40 à Mme NEGRE ;
- et à concurrence de 360 parts, numérotées de 41 à 400, à l'associé commanditaire.
La raison sociale devient "S.C.S. NEGRE & CIE ... :
- à concurrence de 40 parts, numérotées de 1 à 40 à Mme NEGRE ;
- et à concurrence de 360 parts, numérotées de 41 à 400, à l'associé commanditaire.
La raison sociale devient "S.C.S. NEGRE & CIE ...
Journal n°7656
du 18 juin 2004
Cessions de droits sociaux - Modifications aux statuts
Société en Commandite Simple "ROBERT GIOAN & CIE"
Etude de Me Henry REY - Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
. Bernard GIOAN ;
- et à concurrence de 200 parts, à l'associé commanditaire.
La raison sociale devient "S.C.S. GIOAN - ANSALDO et CIE" et la dénomination commerciale demeure "LE CONFORT ELECTRIQUE ... . Bernard GIOAN ;
- et à concurrence de 200 parts, à l'associé commanditaire.
La raison sociale devient "S.C.S. GIOAN - ANSALDO et CIE" et la dénomination commerciale demeure "LE CONFORT ELECTRIQUE ...
Journal n°7642
du 12 mars 2004
Cessions de droits sociaux - Modification aux statuts
Société en Commandite Simple - "S.C.S. BONELLO & Cie"
Etude de Me Henry REY - Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
Honoré Labande, à Monaco, 1 part d'intérêt de 152 € de valeur nominale, numérotée 97, lui appartenant dans le capital de ladite société.
2°) Modification de l'article 5 (Raison sociale) des statuts de ... Honoré Labande, à Monaco, 1 part d'intérêt de 152 € de valeur nominale, numérotée 97, lui appartenant dans le capital de ladite société.
2°) Modification de l'article 5 (Raison sociale) des statuts de ...
Journal n°7677
du 12 novembre 2004
Modifications aux statuts - Société en Commandite Simple
" S.C.S. Jean-Michel AMABLE & Cie "
Etude de Me Henry REY - Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
Aux termes d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 12 juillet 2004 déposée au rang des minutes du notaire soussigné par acte du 3 novembre 2004, les associés de la " S.C.S. Jean ... Aux termes d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 12 juillet 2004 déposée au rang des minutes du notaire soussigné par acte du 3 novembre 2004, les associés de la " S.C.S. Jean ...
Journal n°7606
du 4 juillet 2003
Modification aux statuts - S.C.S. PIZZI & CIE
Société en Commandite Simple au capital de 190.000 €
Siège social : 6, avenue des Papalins - Monaco
des Papalins à Monaco, et immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le numéro 00 S 03785.
Par suite de ladite cession, la société continuera d'exister entre M. Edmond PIZZI, en ... des Papalins à Monaco, et immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le numéro 00 S 03785.
Par suite de ladite cession, la société continuera d'exister entre M. Edmond PIZZI, en ...