DEMISSION D’UN COGERANT ASSOCIE - GALLOWGLASS MONACO Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.000 euros Siège social : 26 bis, boulevard Princesse Charlotte - Monaco
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 29 février 2016, dûment enregistrée le 11 mars 2016, les associés ont entériné la démission de M. Trent SPRULES, de ses fonctions de cogérant associé, et modifié en conséquence l’article 10 des statuts.
La société demeure gérée par M. Richard MUNRO.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le 24 mars 2016.
Monaco, le 1er avril 2016.
La société demeure gérée par M. Richard MUNRO.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le 24 mars 2016.
Monaco, le 1er avril 2016.