CONSTITUTION DE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - S.A.R.L. «GREEN URBAN MEDIA»
Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants du code de Commerce.
Suivant acte sous seing privé en date du 18 septembre 2008, enregistré à Monaco le 22 septembre 2008, il a été constitué une société à responsabilité limitée dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : «GREEN URBAN MEDIA».
Objet social : «En Principauté et à l'étranger, l’achat, la vente, la location d’espaces publicitaires et la gestion de supports publicitaires, notamment de récolteurs publicitaires, à l’exception, en Principauté, de l’exercice de ces activités en des lieux relevant du domaine public. La mise en place et le développement de franchises et l'animation d'un réseau de commercialisation et de promotion. Et généralement, toutes opérations financières, commerciales et industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant à l'objet social ci-dessus».
Durée : 99 années.
Siège : 28, boulevard Princesse Charlotte à Monaco.
Capital social : QUINZE MILLE (15.000) € divisé en 100 parts de 150 € chacune.
Gérants : Mme Anne DEHENAIN et M. Stéphane MENDES.
Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe Général des Tribunaux de Monaco pour y être transcrite et affichée conformément à la loi, le 5 mars 2009.
Monaco, le 13 mars 2009.
Suivant acte sous seing privé en date du 18 septembre 2008, enregistré à Monaco le 22 septembre 2008, il a été constitué une société à responsabilité limitée dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : «GREEN URBAN MEDIA».
Objet social : «En Principauté et à l'étranger, l’achat, la vente, la location d’espaces publicitaires et la gestion de supports publicitaires, notamment de récolteurs publicitaires, à l’exception, en Principauté, de l’exercice de ces activités en des lieux relevant du domaine public. La mise en place et le développement de franchises et l'animation d'un réseau de commercialisation et de promotion. Et généralement, toutes opérations financières, commerciales et industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant à l'objet social ci-dessus».
Durée : 99 années.
Siège : 28, boulevard Princesse Charlotte à Monaco.
Capital social : QUINZE MILLE (15.000) € divisé en 100 parts de 150 € chacune.
Gérants : Mme Anne DEHENAIN et M. Stéphane MENDES.
Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe Général des Tribunaux de Monaco pour y être transcrite et affichée conformément à la loi, le 5 mars 2009.
Monaco, le 13 mars 2009.