Modifications aux statuts - "S.N.C. BARBIERI & Cie"
Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 15 janvier 1999, enregistrée à Monaco le 11 février 1999, suite à la démission de M. Giuseppe BARBIERI en tant que cogérant de la société "S.N.C. BARBIERI & Cie", celle-ci sera gérée et administrée par Mme Caterina BARBIERI.
L'article 15 § 1 des statuts a été modifié en conséquence.
Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe du Tribunal de Monaco pour y être affichée conformément à la loi, le 26 février 1999.
Monaco, le 5 mars 1999.
L'article 15 § 1 des statuts a été modifié en conséquence.
Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe du Tribunal de Monaco pour y être affichée conformément à la loi, le 26 février 1999.
Monaco, le 5 mars 1999.