Rechercher un journal, un article
Journal n°7891
du 19 décembre 2008
MODIFICATIONS STATUTAIRES - «S.A.R.L. SCOTT WILLIAMS»
Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.200 euros
Siège social : 9, avenue Albert II - Monaco
Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Monaco du 3 septembre 2008, dûment enregistré :
M. Reginald BURSENS, gérant associé démissionnaire, a cédé comme suit, 89 parts sociales lui appartenant, dans le capital de ladite société :
- 85 parts sociales, en faveur de M. Fra...
M. Reginald BURSENS, gérant associé démissionnaire, a cédé comme suit, 89 parts sociales lui appartenant, dans le capital de ladite société :
- 85 parts sociales, en faveur de M. Fra...
Journal n°7892
du 26 décembre 2008
CESSION DE FONDS DE COMMERCE - Deuxième insertion
Aux termes d’un acte en date du 30 septembre 2008, CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA -Succursale de Monaco, sise à Monaco, 5, avenue Princesse Alice, a cédé à CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA - Succursale de France, sise à Paris 16ème, 83, avenue Marceau, un fonds de commerce d’agence bancaire exploité à Mo...
Journal n°7891
du 19 décembre 2008
CESSION DE DROITS SOCIAUX - ET MODIFICATIONS AUX STATUTS
S.C.S. « PALMARO FLORENCE ET CIE »
Société en Commandite Simple au capital de 76.000 euros
Siège social : 29, avenue Albert II - Monaco
Aux termes d’une cession sous seing privé, en date du 31 octobre 2008, enregistrée à Monaco le 6 novembre 2008, un associé de la S.C.S. «PALMARO FLORENCE & CIE» dont le siège est 29, avenue Albert II à Monaco, a cédé une part sociale à un nouvel associé.
A la suite de cette cession de part...
A la suite de cette cession de part...
Journal n°7892
du 26 décembre 2008
RENOUVELLEMENT DE GERANCE LIBRE - Deuxième insertion
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 30 mai 2008, Mme Mitra MOGHADAM, domiciliée 1, chemin de la Rousse à Monaco, a renouvelé, pour une période de 3 ans à compter du 8 août 2008, la gérance libre consentie à la SAM MOGHADAM, domiciliée 23, boulevard des Moulins à Monaco, concernant un...
Journal n°7892
du 26 décembre 2008
CESSION DE DROIT AU BAIL - Deuxième insertion
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 30 juillet 2008, réitéré le 30 septembre 2008, la SAM APM, société anonyme monégasque ayant son siège social à Monaco, 3, rue de l’Industrie a cédé à la SAM AGEMO «PG PLASTIC», société anonyme monégasque ayant son siège social à Monaco, 3, rue de l...
Journal n°7891
du 19 décembre 2008
CESSION DE DROITS SOCIAUX - SARL SYNERGIE
Société à Responsabilité Limitée au capital de 20.000 euros
Siège social : 25, avenue Albert II
Centre Commercial de Fontvieille - lot n° 288 Monaco
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 12 septembre 2008 enregistré le 11 décembre 2008, Folio 146 R, case 2.
Mme Françoise, Lucie, Adrienne, BASTIEN épouse JULIEN, demeurant à Monaco, 27, rue Grimaldi a cédé à M. Grégory, Julien, Maurice SADONE, demeurant à Monaco, 7, rue Grimald...
Mme Françoise, Lucie, Adrienne, BASTIEN épouse JULIEN, demeurant à Monaco, 27, rue Grimaldi a cédé à M. Grégory, Julien, Maurice SADONE, demeurant à Monaco, 7, rue Grimald...
Journal n°7892
du 26 décembre 2008
TRANSFORMATION EN SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
S.C.S. «FABRIZIO CARBONE & CIE»
Société en Commandite Simple Au capital de 30.490 euros
Siège social : Le Soleil d’Or - 20, boulevard Rainier IIII - Monaco
Extrait publié en conformité aux articles 49 et suivants du Code de commerce.
Aux termes d’une délibération en date du 10 décembre 2008, l’assemblée générale extraordinaire des associés a décidé la transformation de la société en commandite simple dénommée «S.C.S. FABRIZIO CARBONE & CIE» en...
Aux termes d’une délibération en date du 10 décembre 2008, l’assemblée générale extraordinaire des associés a décidé la transformation de la société en commandite simple dénommée «S.C.S. FABRIZIO CARBONE & CIE» en...
Journal n°7891
du 19 décembre 2008
TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL - «T.T.M.G. INTERNATIONAL»
Société à Responsabilité Limitée au capital de : 25.000 euros
Siège social : 51, boulevard du Jardin Exotique - Monaco
Aux termes du procès-verbal d’une assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement en date du 25 novembre 2008, enregistrée à Monaco le 1er décembre 2008, les associés de la société à responsabilité limitée «T.T.M.G. INTERNATIONAL» ont décidé de transférer le siège social du 51, boulevard d...
Journal n°7892
du 26 décembre 2008
MODIFICATIONS STATUTAIRES - SARL CREAM
Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.000 euros
Siège social : 7, avenue de Grande Bretagne - Monaco
Aux termes d’un acte de cession de part sociale en date du 17 novembre 2008, enregistré à Monaco le 10 décembre 2008 F°/Bd 66 V case 5, Mme Isabelle FEDOROFF, a cédé une part sociale lui appartenant dans le capital de la SARL CREAM à la SAM AMBIANCE PUBLICITE SA.
Par suite, il a été apporté...
Par suite, il a été apporté...
Journal n°7891
du 19 décembre 2008
REDUCTION DU CAPITAL - S.C.S. VIALE & CIE
Société en commandite simple au capital de 80.000 euros
Siège social : 2, rue Paradis - Monaco
Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants du Code de commerce monégasque.
Aux termes d’une délibération en date du 23 octobre 2008, l’assemblée générale des associés a décidé la réduction du capital social de 80.000 euros à 15.000 euros, et a adopté le texte des statuts qui r...
Aux termes d’une délibération en date du 23 octobre 2008, l’assemblée générale des associés a décidé la réduction du capital social de 80.000 euros à 15.000 euros, et a adopté le texte des statuts qui r...
Journal n°7892
du 26 décembre 2008
MODIFICATION AUX STATUTS - S.C.S. MIROGLIO & Cie
Société en Commandite Simple au capital social de 30.400 euros
Siège social : 27 bis, rue du Portier - Monaco
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 10 novembre 2008, les associés ont accepté la démission de M. Pietro Miroglio, co-gérant, à compter du 30 novembre 2008.
M. Fabrizio MIROGLIO reste seul gérant de la société.
Les articles 1 et 7 des statuts ont été modifiés...
M. Fabrizio MIROGLIO reste seul gérant de la société.
Les articles 1 et 7 des statuts ont été modifiés...
Journal n°7891
du 19 décembre 2008
DISSOLUTION ANTICIPEE - NOMINATION D’UN LIQUIDATEUR
SCS ROUGAIGNON ET CIE «LE CONDAMINE»
Société en Commandite Simple au capital de 100.000 euros
Siège social : 16 et 18, rue Princesse Caroline - Monaco
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 17 novembre 2008, enregistrée à Monaco le 5 décembre 2008, F°/Bd 142R, case 2, les associés de la SCS ROUGAIGNON ET CIE - «LE CONDAMINE» ont décidé à l’unanimité de dissoudre la société à compter de cette même date.
M. Gregory ROUGAIGNO...
M. Gregory ROUGAIGNO...
Journal n°7892
du 26 décembre 2008
CESSION DE DROITS SOCIAUX ET MODIFICATIONS AUX STATUTS
S.A.R.L. «SODA FEED INGREDIENTS»
Société à Responsabilité Limitée au capital de 150.000 euros
Siège social : 7 rue du Gabian - Monaco
Aux termes d'une cession sous seing privé, en date du 4 décembre 2008, enregistrée à Monaco le 5 décembre 2008,
Un associé de la S.A.R.L. «SODA FEED INGREDIENTS» dont le siège est 7, rue du Gabian à Monaco, a cédé une part sociale à un autre associé.
A la suite de cette cession de p...
Un associé de la S.A.R.L. «SODA FEED INGREDIENTS» dont le siège est 7, rue du Gabian à Monaco, a cédé une part sociale à un autre associé.
A la suite de cette cession de p...
Journal n°7891
du 19 décembre 2008
AVIS DE CONVOCATION - ALLIED MONTE CARLO
Société Anonyme Monégasque au capital de 150.000 euros
Siège social : 1, avenue Princesse Alice - Monaco
MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement le 29 décembre 2008, à 11 heures, au siège social, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Nomination d’un commissaire aux comptes.
Le Conseil d'Administration.
- Nomination d’un commissaire aux comptes.
Le Conseil d'Administration.
Journal n°7892
du 26 décembre 2008
MODIFICATION D’ASSOCIES - CHANGEMENT DE GERANT - DECATHLON & CIE
Société en Nom Collectif au capital de 2.286.735,20 euros
siège social : 2, rue de la Lüjernetta - Monaco
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 21 avril 2008, les associés ont constaté que suite à un apport partiel d’actif entre DECATHLON SA et DECATHLON FRANCE SAS, la totalité des parts sociales détenues par DECATHLON SA a été transférée à DECATHLON FRANCE SAS.
Le capit...
Le capit...