Rechercher un journal, un article
Journal n°8055
du 10 février 2012
CESSION DE PARTS SOCIALES -MODIFICATION AUX STATUTS -
«S.A.R.L. ART EXPERT CONSULTING»
Etude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA - Notaire
26, avenue de la Costa - Monte-Carlo
Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné, le 3 février 2012 il a été notamment procédé à une cession de parts entre associés de la société à responsabilité limitée dénommée «ART EXPERT CONSULTING», au capital de 15.000,00 E ayant siège à Monaco, 6 avenue de la Madone.
Une expéditi...
Une expéditi...
Journal n°7981
du 10 septembre 2010
MODIFICATION AUX STATUTS TREBECCA S.A.R.L.
Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.000 euros
Siège social : 11, rue du Portier - MONACO
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 22 février 2010, enregistré à Monaco le 19 août 2010, F°/Bd 90R, case 2, Monsieur Stefano FRITTELLA a cédé trente parts de la société à Monsieur Riccardo GIRAUDI.
Ladite cession a été agréée par une assemblée générale extraordinaire du...
Ladite cession a été agréée par une assemblée générale extraordinaire du...
Journal n°8001
du 28 janvier 2011
MODIFICATIONS STATUTAIRES - A DOMICILE MONACO S.A.R.L.
Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.000 euros
Siège social : 30, avenue de Grande-Bretagne - Monaco
Aux termes d’un acte de cessions de parts sociales en date du 12 janvier 2011, Monsieur Camille TOMMASI a cédé la totalité des parts lui appartenant dans le capital social à Monsieur Guillaume TOMMASI et Mademoiselle Elisabetta PERRIS.
Le capital social, toujours fixé à la somme de 15.000 €...
Le capital social, toujours fixé à la somme de 15.000 €...
Journal n°8215
du 6 mars 2015
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL - MODIFICATIONS STATUTAIRES
S.A.R.L. MY SEA
Société à Responsabilité Limitée au capital de 60.000 euros
Siège social : « Le Montaigne » - 6, boulevard des Moulins - Monaco
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 10 novembre 2014, enregistrée à Monaco le 15 décembre 2014, Folio Bd 163 R, Case 1, les associées de la société à responsabilité limitée « MY SEA » ont pris les décisions suivantes :
- Augmentation du capital social de 60.000 eur...
- Augmentation du capital social de 60.000 eur...
Journal n°8157
du 24 janvier 2014
MODIFICATION AUX STATUTS - TREBECCA S.A.R.L.
Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.000 euros
Siège social : 11, rue du Portier - Monaco
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire tenue le 28 mai 2013 enregistrée à Monaco le 2 juillet 2013 Folio Bd 179 R, case 3, les associés ont entériné la cession de soixante quinze parts sociales appartenant à M. Stefano FRITTELLA au profit de la SCI KIOMO et ont confirmé la nomination...
Journal n°8008
du 18 mars 2011
MODIFICATIONS STATUTAIRES - MONACO RESTAURANT GROUP S.A.R.L
Société à Responsabilité Limitée au capital de 20.000 euros
Siège social : 74, boulevard d’Italie - Monaco
Aux termes d’un acte de cession de parts sociales en date du 2 septembre 2010, Messieurs Domenico TALLARICO et Giuseppe STRAFACE, ont cédé la totalité des parts leur appartenant dans le capital social à Monsieur Riccardo GIRAUDI.
Le capital social, toujours fixé à la somme de 20.000 euro, d...
Le capital social, toujours fixé à la somme de 20.000 euro, d...
Journal n°7987
du 22 octobre 2010
DEMISSION D’UN COGERANT MODIFICATION AUX STATUTS S.A.R.L. TRANSPORT & COMMODITIES MANAGEMENT
Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.000 euros
Siège social : 4, avenue des Ligures - MONACO
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 24 septembre 2010, les associés ont pris acte de la démission de cogérant de Monsieur Glenn Ross WHIDDON avec effet au 1er septembre 2010.
La société reste gérée par Monsieur Sébastien KNECHT DE MASSY.
Un original du...
La société reste gérée par Monsieur Sébastien KNECHT DE MASSY.
Un original du...
Journal n°7990
du 12 novembre 2010
MODIFICATIONS STATUTAIRES - S.A.R.L. MONACO VEHICULES INDUSTRIELS
Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.000 euros
Siège social : 42 bis, boulevard du Jardin Exotique - MONACO
Aux termes d’un acte de cession de parts sociales en date du 24 septembre 2010, enregistré à Monaco le 4 octobre 2010, F° /Bd 33 V, case 3, Monsieur Philippe IPPOLITO a cédé 16 parts sociales qu’il détenait dans le capital au profit de Mademoiselle Claire IPPOLITO. Par suite, le capital social, t...
Journal n°7999
du 14 janvier 2011
CESSION DE PARTS - MODIFICATION DES STATUTS
LE’MON GROUP S.A.R.L.
Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.000 euros
Siège social : 9, avenue des Papalins - Monaco
Aux termes d’une cession de parts en date du 8 octobre 2010, enregistrée à Monaco le 20 octobre 2010, sous le F°/Bd 452R, case 3, et d’une assemblée générale du 29 octobre 2010, enregistrée à Monaco le 10 novembre 2010, F°/Bd 58R, case 2, M. Pierre Rochat, associé gérant, a cédé une part à un nou...
Journal n°8037
du 7 octobre 2011
MODIFICATIONS AUX STATUTS - TECHNO HERCULIS S.A.R.L.
Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.000 euros
Siège social : 8, rue Malbousquet - Monaco
Aux termes du procès-verbal d’une assemblée générale extraordinaire en date du 11 février 2011, enregistrée à Monaco le 5 avril 2011, sous le F°/Bd 22R, case 1, et d’une cession de parts sociales en date du 11 février 2011, enregistrée à Monaco le 5 avril 2011, F°/Bd 21FV, case 2, il a été pris...
Journal n°8037
du 7 octobre 2011
CHANGEMENT DE GERANT - MODIFICATION AUX STATUTS
LUXURY DIFFUSION S.A.R.L.
Société à Responsabilité Limitée au capital de 50.000 euros
Siège social : 17, avenue des Spélugues - Monaco
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 18 avril 2011, il a été constaté la démission du gérant, Monsieur Jean-Charles VEYSSET et la nomination en remplacement, pour une durée indéterminée, de Monsieur Pascal BEVERAGGI en qualité de gérant non associé.
Un original dudi...
Un original dudi...
Journal n°8184
du 1 août 2014
MODIFICATIONS STATUTAIRES - STRATEGIC MARKETING SERVICES S.A.R.L.
Société à Responsabilité Limitée au capital de 20.000 euros
Siège social : 7, rue du Gabian - Monaco
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 5 février 2014 enregistré à Monaco, le 13 février 2014, réitéré par acte en date du 13 mai 2014 enregistré à Monaco le 19 mai 2014, Monsieur Michele SECHI demeurant Via Bragadino Marco Antonio n° 2, 20144 Milan (Italie) et Madame Barbara BIFFI deme...
Journal n°8361
du 22 décembre 2017
S.A.R.L. PRO'STORES ET FERMETURES - Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.000 euros - Siège social : 74, boulevard d'Italie - Monaco CESSIONS DE PARTS SOCIALES - NOMINATION D'UN GÉRANT - CHANGEMENT DE DÉNOMINATION SOCIALE - TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL - MODIFICATIONS CORRÉLATIVES DES STATUTS
Aux termes d'un acte sous seing privé en date à Monaco du 30 mars 2017, d'un avenant intervenu le 10 mai 2017, le tout réitéré le 16 novembre 2017 et dûment enregistré, M. Alain BOUDRY et Mme Nathalie COLONNA épouse BOUDRY, ont cédé la totalité de leurs parts soit : 334 parts sociales à...
Journal n°8635
du 24 mars 2023
I.E.S. - Société à Responsabilité Limitée au capital de 16.000 euros - Siège social : 5, avenue Princesse Alice - Palais Saint‑James 5ème étage - Lettre I - Monaco - MODIFICATION AUX STATUTS
Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 19 janvier 2023, les associés de la SARL I.E.S. ont décidé de proroger la durée de la société à quatre-vingt-dix-neuf ans et de modifier corrélativement les statuts.Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée a été déposé a...
Journal n°8557
du 24 septembre 2021
RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION DE MODIFICATION DES STATUTS D'UNE ASSOCIATION
Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d'associations, le Ministre d'État délivre récépissé de la ...
Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d'associations, le Ministre d'État délivre récépissé de la ...