Rechercher un journal, un article
Journal n°8669
du 17 novembre 2023
ROYAL TRIP MOVE AND STORE - CONSTITUTION D'UNE SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants du Code de commerce monégasque.Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 14 juin 2023, enregistré à Monaco le 23 juin 2023, Folio 66 V, Case 3, il a été constitué une société à responsabilité limitée dont les principal...
Journal n°8669
du 17 novembre 2023
COTE MONTE-CARLO MEDIA - CONSTITUTION D'UNE SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants du Code de commerce monégasque.Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 4 avril 2023, enregistré à Monaco le 14 avril 2023, Folio Bd 113 R, Case 5, il a été constitué une société à responsabilité limitée dont les principal...
Journal n°8669
du 17 novembre 2023
LUXE AURA MONTE-CARLO - CONSTITUTION D'UNE SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants du Code de commerce monégasque.Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 6 juin 2023, enregistré à Monaco le 13 juin 2023, Folio Bd 40 R, Case 2, il a été constitué une société à responsabilité limitée dont les principales...
Journal n°8669
du 17 novembre 2023
AZL AGENCY - CONSTITUTION D'UNE SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants du Code de commerce monégasque.Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 13 juin 2023, enregistré à Monaco le 14 juin 2023, Folio Bd 48 R, Case 2, il a été constitué une société à responsabilité limitée dont les principales...
Journal n°8669
du 17 novembre 2023
Erratum à la publication de la Constitution de la SARL SARL AMCOMRI MONACO, publiée au Journal de Monaco du 6 octobre 2023
Il fallait lire page 3109 :« Gérante : Mme Inca LOCKHART-ROSS.Gérante : Mme Rhiannon MC GOWAN.Gérant : M. Paul MC GOWAN. »au lieu de :« Gérant : M. Paul MC GOWAN.Gérante : Mme Rhiannon MC GOWAN. ».Le reste sans changement.
Journal n°8655
du 11 août 2023
Étude de Me Henry REY - Notaire - 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco - « S.A.R.L. GRAMAGLIA SYNDIC » - SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants du Code de commerce.Suivant acte reçu par le notaire soussigné le 8 février 2023 complété par acte du 3 août 2023,il a été constitué une société à responsabilité limitée dont les principales caractéristiques sont les suivantes&nbs...
Journal n°8655
du 11 août 2023
CONNECT MONACO - CONSTITUTION D'UNE SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants du Code de commerce monégasque.Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 7 février 2023, enregistré à Monaco le 22 février 2023, Folio Bd 27 R, Case 2, il a été constitué une société à responsabilité limitée dont les princi...
Journal n°8655
du 11 août 2023
BULK TRADING MONACO - CONSTITUTION D'UNE SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants du Code de commerce monégasque.Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 29 septembre 2022, enregistré à Monaco le 20 octobre 2022, Folio Bd 61 R, Case 6, il a été constitué une société à responsabilité limitée dont les pri...
Journal n°8655
du 11 août 2023
PCS - PETROLEUM CONSULTING & SERVICES - CONSTITUTION D'UNE SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants du Code de commerce monégasque.Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 15 mars 2023, enregistré à Monaco le 24 avril 2023, Folio Bd 36 V, Case 3, il a été constitué une société à responsabilité limitée dont les principale...
Journal n°8655
du 11 août 2023
BREXPLO - CONSTITUTION D'UNE SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants du Code de commerce monégasque.Aux termes d’actes sous seing privé en date du 21 décembre 2022, enregistré à Monaco le 17 janvier 2023, Folio Bd 14 V, Case 3, et du 1er mars 2023, il a été constitué une société à responsabilité li...
Journal n°8655
du 11 août 2023
APPORT D'ÉLÉMENTS DE FONDS DE COMMERCE - Première Insertion
Aux termes d’un acte du 15 mars 2023, contenant l’établissement des statuts de la société à responsabilité limitée « PCS - PETROLEUM CONSULTING & SERVICES », M. Alberto CATTARUZZA a fait apport à ladite société des éléments du fonds de commerce qu’il exploite à Monaco, 15, rue...
Journal n°8655
du 11 août 2023
VENERIA SARL - Société à Responsabilité Limitée - au capital de 15.000 euros - Siège social : 6, boulevard des Moulins - Monaco - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - CHANGEMENT DE DÉNOMINATION SOCIALE - MODIFICATIONS AUX STATUTS
Suivant délibération prise en assemblée générale extraordinaire en date du 1er juin 2023, les associés de la SARL VENERIA, au capital de 15.000 euros, dont le siège social est à Monaco, 6, boulevard des Moulins, ont décidé :- la modification de l’objet social, qui s’énonce désormais co...
Journal n°8655
du 11 août 2023
SHARING CHALLENGES S.A.R.L. - CONSTITUTION D'UNE SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants du Code de commerce monégasque.Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 23 janvier 2023, enregistré à Monaco le 1er février 2023, Folio Bd 16 R, Case 1, il a été constitué une société à responsabilité limitée dont les principal...
Journal n°8655
du 11 août 2023
S.A.R.L. INNOVATIVE BUILDING SOLUTIONS - en abrégé « I.B.S. » - Société à Responsabilité Limitée - au capital de 15.000 euros - Siège social : 24, avenue de Fontvieille - Monaco - DÉMISSION DE DEUX COGÉRANTS - NOMINATION DE DEUX COGÉRANTS
Aux termes d’une assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement le 12 avril 2023, il a été pris acte de la démission de MM. Daniel AUDEMARD et Philippe AUDEMARD de leurs fonctions de cogérants et procédé à la nomination en remplacement de Mme Charlotte AUDEMARD et de M. Olivier...
Journal n°8655
du 11 août 2023
ALCYON - Société à Responsabilité Limitée - au capital de 15.000 euros - Siège social : 28, boulevard Princesse Charlotte - Monaco - NOMINATION D'UN COGÉRANT - DÉMISSION D'UN COGÉRANT
Les associés de la société à responsabilité limitée « SARL ALCYON » :- ont nommé Mme Fatoumata FROISSART en qualité de cogérante, aux termes d’une assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement le 21 avril 2023.Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée a été d...