Rechercher un journal, un article
Journal n°7923
du 31 juillet 2009
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "JASMIN NOIR S.A.R.L."
Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants du Code de commerce.
Suivant acte sous signatures privées, en date à Monaco du 9 avril 2009, complété par une assemblée générale ordinaire du 21 juillet 2009, il a été constitué une société à responsabilité limitée dont les principale...
Suivant acte sous signatures privées, en date à Monaco du 9 avril 2009, complété par une assemblée générale ordinaire du 21 juillet 2009, il a été constitué une société à responsabilité limitée dont les principale...
Journal n°7923
du 31 juillet 2009
RECEPISSE DE DECLARATION D'UNE ASSOCIATION
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d’associations et de l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2009-40 du 22 janvier 2009 portant application de ladite loi, le Ministre d’Etat délivre récépissé de la d...
Journal n°7921
du 17 juillet 2009
BANCA POPOLARE DI SONDRIO (SUISSE)
Succursale de Monaco
au capital de 12.500.000 euros
Siège social : 3, rue Princesse Florestine - Monaco
BILAN AU 31 DECEMBRE 2008
(en €uros)
(en €uros)
Journal n°7923
du 31 juillet 2009
RECEPISSE DE DECLARATION D'UNE ASSOCIATION
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d’associations et de l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2009-40 du 22 janvier 2009 portant application de ladite loi, le Ministre d’Etat délivre récépissé de la d...
Journal n°7921
du 17 juillet 2009
BANQUE J. SAFRA (MONACO) SA
Société Anonyme Monégasque
au capital de 40.000.000 euros
Siège social : 15 bis/17, avenue d’Ostende - Monaco
BILAN AU 31 DECEMBRE 2008
(en milliers d’euros)
(en milliers d’euros)
Journal n°7923
du 31 juillet 2009
TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL
Nouveau siège social de l’association des Amis du Nouveau Musée National de Monaco : «Europa Résidence», Place des Moulins, MC 98000 Monaco.
Journal n°7921
du 17 juillet 2009
Fonds commun de placement - Valeur liquidative
Ordonnance n° 1.285 du 10 septembre 2007
Journal n°7923
du 31 juillet 2009
CONSEIL DE L’ORDRE DES MEDECINS
Président : Docteur Jean-Michel CUCCHI
Vice-Président : Docteur Jean-François ROBILLON
Trésorier : Docteur Christophe ROBINO
Membres :
Docteur Philippe BRUNNER
Docteur Philippe RICARD
Docteur Christiane SIONIAC
Docteur Michel SIONIAC
Vice-Président : Docteur Jean-François ROBILLON
Trésorier : Docteur Christophe ROBINO
Membres :
Docteur Philippe BRUNNER
Docteur Philippe RICARD
Docteur Christiane SIONIAC
Docteur Michel SIONIAC
Journal n°7923
du 31 juillet 2009
Fonds commun de placement - Valeur liquidative
Ordonnance n° 1.285 du 10 septembre 2007
Journal n°7917
du 19 juin 2009
TRANSFORMATION EN SOCIETE EN NOM COLLECTIF - “BRANADO CONSULTING”
Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.000 euros
Siège social : 20, avenue de Fontvieille - Monaco
Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants du Code de commerce.
Suivant acte sous seing privé en date à Monaco du 21 avril 2009 il a été procédé à la transformation de la société à responsabilité limitée dénommée "BRANADO CONSULTING" en société en nom collectif dont les princi...
Suivant acte sous seing privé en date à Monaco du 21 avril 2009 il a été procédé à la transformation de la société à responsabilité limitée dénommée "BRANADO CONSULTING" en société en nom collectif dont les princi...
Journal n°7917
du 19 juin 2009
NOMINATION DE NOUVEAUX GERANTS MODIFICATION AUX STATUTS -
GRANDOPTICAL MONACO SARL
Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.000 euros
Siège social : Galerie du Métropole - 17, avenue des Spéluges - Monaco
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 31 décembre 2008, les associés ont décidé la nomination de Mmes Catherine DE LA BOULAYE demeurant à Paris, 131, avenue de Suffren et Christine LOIZY demeurant à La Celle Saint Cloud, 12, avenue Maréchal Joffre, aux fonctions de gérante...
Journal n°7923
du 31 juillet 2009
NOMINATION DE CO-GERANTS ET TRANSFORMATION EN SARL - SCS VIALE ET CIE
Société en Commandite Simple au capital de 15.000 euros
Siège social : 2, rue Paradis - Monaco
Aux termes d’un acte sous seings privés en date du 29 mai 2009, enregistré à Monaco le 5 juin 2009, folio 32 R case 1, il a été procédé à la transformation de la société en commandite simple «VIALE ET CIE» en société à responsabilité limitée, et à la nomination, en sus du gérant actuel M. Jean-Pi...
Journal n°7923
du 31 juillet 2009
DISSOLUTION ANTICIPEE - ALI-TECHNIQUE
S.C.S SALERNO & CIE
Société en Commandité Simple au capital de 6.500 euros
Siège social : 8, quai Jean-Charles Rey - Monaco
Les associés de la société en commandité simple ALI-TECHNIQUE S.C.S, se sont réunis le 15 mai 2009, et ont décidé à l’unanimité ce qui suit :
- la dissolution de la société à compter de ce jour,
- de nommer comme liquidateur M. Giuseppe SALERNO, gérant,
- de fixer le siège de la...
- la dissolution de la société à compter de ce jour,
- de nommer comme liquidateur M. Giuseppe SALERNO, gérant,
- de fixer le siège de la...
Journal n°7921
du 17 juillet 2009
CLOTURE DE LIQUIDATION - OCTAGON S.A.M.
Société anonyme monégasque en liquidation au capital de 150.000 Euros
Suivant assemblée générale extraordinaire du 6 mai 2009 dûment enregistrée, les associés ont approuvé les opérations et comptes de liquidation, donné quitus au liquidateur et constaté la clôture de la liquidation à compter du 6 mai 2009.
Un original de l’acte précité a été déposé au Greffe...
Un original de l’acte précité a été déposé au Greffe...
Journal n°7921
du 17 juillet 2009
RECEPISSE DE DECLARATION D'UNE ASSOCIATION
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d’associations et de l’article 2 de l’arrêté ministériel n° 2009-40 du 22 janvier 2009 portant application de ladite loi, le Ministre d’Etat délivre récépissé de la d...