Rechercher un journal, un article
Journal n°8183
du 25 juillet 2014
APPORT D’UN FONDS DE COMMERCE - Première Insertion
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE « C.I.C. IMMOBILIER MONTE-CARLO »
Etude de Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO - Notaire
4, boulevard des Moulins - Monaco
’ils exploitaient conjointement en leur nom personnel dans les locaux 405 et 406, Galerie du Métropole, 2A, avenue de Grande Bretagne, à Monaco, sous l’enseigne « C.I.C. IMMOBILIER MONTE CARLO - SOTHEBY ... ’ils exploitaient conjointement en leur nom personnel dans les locaux 405 et 406, Galerie du Métropole, 2A, avenue de Grande Bretagne, à Monaco, sous l’enseigne « C.I.C. IMMOBILIER MONTE CARLO - SOTHEBY ...
Journal n°8010
du 1 avril 2011
Société à Responsabilité Limitée dénommée «ART EXPERT CONSULTING»
Etude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA - Notaire
26, avenue de la Costa - Monte-Carlo
accessoire l’organisation d’expositions événementielles.»
- Durée : 99 années à compter du jour de son immatriculation.
- Siège : «Le Montaigne» 6, avenue de la Madone à Monaco.
- Capital : 15.000 Euros ... accessoire l’organisation d’expositions événementielles.»
- Durée : 99 années à compter du jour de son immatriculation.
- Siège : «Le Montaigne» 6, avenue de la Madone à Monaco.
- Capital : 15.000 Euros ...
Journal n°8135
du 23 août 2013
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE “ MY WAY 2 ”
Etude de Me Henry REY - Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
, généralement toutes opérations de quelque nature que ce soit se rattachant à l'objet social ci-dessus. ”
Durée : 99 années à compter du 15 juillet 2013.
Siège : 7, avenue du Berceau, à Monaco.
Capital : 15 ... , généralement toutes opérations de quelque nature que ce soit se rattachant à l'objet social ci-dessus. ”
Durée : 99 années à compter du 15 juillet 2013.
Siège : 7, avenue du Berceau, à Monaco.
Capital : 15 ...
Journal n°8018
du 27 mai 2011
CONSTITUTION D’UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE -
BATI CONCEPT
sur place, à l’exclusion de toute activité relevant de la profession d’architecte».
Durée : 99 ans.
Siège social : «Le Saint André», 20, boulevard de Suisse à Monaco.
Capital social : quinze mille ... sur place, à l’exclusion de toute activité relevant de la profession d’architecte».
Durée : 99 ans.
Siège social : «Le Saint André», 20, boulevard de Suisse à Monaco.
Capital social : quinze mille ...
Journal n°8016
du 13 mai 2011
CONSTITUTION DE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE -
SARL ADVORTO WORLDWIDE
prestations de services associés à la promotion, au développement commercial, administratif et technique des programmes informatiques sous licence Advorto.»
Durée : 99 ans à compter de l’autorisation d ... prestations de services associés à la promotion, au développement commercial, administratif et technique des programmes informatiques sous licence Advorto.»
Durée : 99 ans à compter de l’autorisation d ...
Journal n°8228
du 5 juin 2015
CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE - DEMISSION D’UN COGERANT
CESSION DE PARTS SOCIALES - MODIFICATION CORRELATIVE DES STATUTS
ESSOR CONSEIL MC
Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.000 euros
Siège social : 15, allée Lazare Sauvaigo - Monaco
, numérotées de 1 à 75 ;
- Mme Sophie BREZZO, à concurrence de 25 parts, numérotées de 76 à 100.
L’article 10 des statuts a été modifié en conséquence.
Monaco, le 5 juin 2015. ... , numérotées de 1 à 75 ;
- Mme Sophie BREZZO, à concurrence de 25 parts, numérotées de 76 à 100.
L’article 10 des statuts a été modifié en conséquence.
Monaco, le 5 juin 2015. ...
Journal n°8181
du 11 juillet 2014
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - « C.I.C. IMMOBILIER MONTE-CARLO »
Etude de Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO - Notaire
4, boulevard des Moulins - Monaco
immobilières se rattachant à l’objet social ci-dessus. »
Durée : 99 années, à compter du 1er juillet 2014.
Siège : Galerie du Métropole (local n° 405 et 406), 2A, avenue de Grande-Bretagne, à Monaco.
Capital ... immobilières se rattachant à l’objet social ci-dessus. »
Durée : 99 années, à compter du 1er juillet 2014.
Siège : Galerie du Métropole (local n° 405 et 406), 2A, avenue de Grande-Bretagne, à Monaco.
Capital ...
Journal n°8184
du 1 août 2014
APPORT D’UN FONDS DE COMMERCE - Deuxième Insertion
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE « C.I.C. IMMOBILIER MONTE-CARLO »
Etude de Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO - Notaire
4, boulevard des Moulins - Monaco
’ils exploitaient conjointement en leur nom personnel dans les locaux 405 et 406, Galerie du Métropole, 2A, avenue de Grande Bretagne, à Monaco, sous l’enseigne « C.I.C. IMMOBILIER MONTE CARLO - SOTHEBY ... ’ils exploitaient conjointement en leur nom personnel dans les locaux 405 et 406, Galerie du Métropole, 2A, avenue de Grande Bretagne, à Monaco, sous l’enseigne « C.I.C. IMMOBILIER MONTE CARLO - SOTHEBY ...
Journal n°8190
du 12 septembre 2014
TRANSFORMATION EN SOCIETEA RESPONSABILITE LIMITEE - BOLZONI ASSOCIES & CIE
Société en Commandite Simple au capital de 83.600 euros
Siège social : 1, boulevard Princesse Charlotte - Monaco
, adopté le texte des statuts de la société sous sa forme nouvelle de société à responsabilité limitée.
Durée de la société : 99 années à compter du 8 août 2014.
L’objet social de la société, son siège ... , adopté le texte des statuts de la société sous sa forme nouvelle de société à responsabilité limitée.
Durée de la société : 99 années à compter du 8 août 2014.
L’objet social de la société, son siège ...
Journal n°8164
du 14 mars 2014
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE dénommée «SINAVE»
Etude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA - Notaire
Hôtel de Genève - 31, boulevard Charles III - Monaco
) ; Location de toilettes autonomes ; Destruction, capture et piégeage des nuisibles.»
Durée : 99 années à compter du jour de son immatriculation au Répertoire du Commerce et de l’Industrie.
Siège : 44 ... ) ; Location de toilettes autonomes ; Destruction, capture et piégeage des nuisibles.»
Durée : 99 années à compter du jour de son immatriculation au Répertoire du Commerce et de l’Industrie.
Siège : 44 ...
Journal n°8218
du 27 mars 2015
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE dénommée « FOOD VALLEY »
Etude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA - Notaire
31, boulevard Charles III - Monaco
: « L’exploitation d’un fonds de commerce de Snack-Bar-Restaurant, petite distribution, traiteur; avec vente à emporter et service de livraison; et en annexe import-export, vente en gros et au détail ... : « L’exploitation d’un fonds de commerce de Snack-Bar-Restaurant, petite distribution, traiteur; avec vente à emporter et service de livraison; et en annexe import-export, vente en gros et au détail ...
Journal n°8393
du 3 août 2018
MONACO CLEANING & RENOVATION SERVICES en abrégé « M.C.R.S. » - CONSTITUTION D'UNE SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
stockage sur place. ».
Durée : 99 ans, à compter de l'autorisation du Gouvernement Princier.
Siège : 2, rue du Gabian à Monaco.
Capital : 15.000 euros.
Gérant : M. Dominique PEDUZZI, associé.
Gérante : Mme ... stockage sur place. ».
Durée : 99 ans, à compter de l'autorisation du Gouvernement Princier.
Siège : 2, rue du Gabian à Monaco.
Capital : 15.000 euros.
Gérant : M. Dominique PEDUZZI, associé.
Gérante : Mme ...
Journal n°8365
du 19 janvier 2018
FBJ - CONSTITUTION D'UNE SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
, vente de bijoux aux particuliers exclusivement par internet et correspondance, vente en gros de pierres précieuses et de bijoux. ».
Durée : 99 ans, à compter de l'autorisation du Gouvernement Princier ... , vente de bijoux aux particuliers exclusivement par internet et correspondance, vente en gros de pierres précieuses et de bijoux. ».
Durée : 99 ans, à compter de l'autorisation du Gouvernement Princier ...
Journal n°8390
du 13 juillet 2018
Étude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA – Notaire - 31, boulevard Charles III – Monaco - SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE dénommée « B & J IMMO SARL »
: « En Principauté de Monaco :
Pour son propre compte, à titre professionnel, habituel et spéculatif, achat, revente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, à l ... : « En Principauté de Monaco :
Pour son propre compte, à titre professionnel, habituel et spéculatif, achat, revente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, à l ...
Journal n°8390
du 13 juillet 2018
SABRINA MONTE-CARLO DECO - Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.000 euros - Siege social : 39, avenue Princesse Grace – Monaco - DÉMISSION D'UN COGÉRANT - NOMINATION D'UN COGERANT
épouse OIENO et Mlle Manola BALLERIO, cogérantes associées.
L'article 11 des statuts a été modifié en conséquence.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée a été déposé au Greffe Général des ... épouse OIENO et Mlle Manola BALLERIO, cogérantes associées.
L'article 11 des statuts a été modifié en conséquence.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée a été déposé au Greffe Général des ...