SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE S.A.R.L. «COMPAGNIE MONEGASQUE D’ALIMENTATION» Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants du Code de commerce.
Suivant acte du 7 août 2012, complété par acte du 8 janvier 2013, reçus par le notaire soussigné, il a été constitué une société à responsabilité limitée dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : S.A.R.L. «COMPAGNIE MONEGASQUE D’ALIMENTATION».
Objet : import, export, courtage, commission, représentation, distribution, achat, vente aux grossistes, professionnels et collectivités, de tous produits alimentaires et notamment les produits issus de l’agriculture biologique, sous toutes formes d’emballage et de conservation,
et, généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant à l’objet social ci-dessus.
Durée : 99 années à compter du 21 décembre 2012.
Siège : 9, avenue d’Ostende à Monte-Carlo, c/o S.A.R.L. MYM et S.A.R.L. Monaco Yacht Broker Management.
Capital : 15.000 euros, divisé en 100 parts de 150 euros.
Gérant : M. Ray BARLEY BIZZARRO et M. John BARLEY BIZZARRO, tous deux domiciliés Europa Résidence Place des Moulins, à Monte-Carlo.
Une expédition de chacun desdits actes a été déposée au Greffe Général des Tribunaux de Monaco pour y être affichée conformément à la loi, le 17 janvier 2013.
Monaco, le 18 janvier 2013.
Signé : H. Rey.
Suivant acte du 7 août 2012, complété par acte du 8 janvier 2013, reçus par le notaire soussigné, il a été constitué une société à responsabilité limitée dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : S.A.R.L. «COMPAGNIE MONEGASQUE D’ALIMENTATION».
Objet : import, export, courtage, commission, représentation, distribution, achat, vente aux grossistes, professionnels et collectivités, de tous produits alimentaires et notamment les produits issus de l’agriculture biologique, sous toutes formes d’emballage et de conservation,
et, généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant à l’objet social ci-dessus.
Durée : 99 années à compter du 21 décembre 2012.
Siège : 9, avenue d’Ostende à Monte-Carlo, c/o S.A.R.L. MYM et S.A.R.L. Monaco Yacht Broker Management.
Capital : 15.000 euros, divisé en 100 parts de 150 euros.
Gérant : M. Ray BARLEY BIZZARRO et M. John BARLEY BIZZARRO, tous deux domiciliés Europa Résidence Place des Moulins, à Monte-Carlo.
Une expédition de chacun desdits actes a été déposée au Greffe Général des Tribunaux de Monaco pour y être affichée conformément à la loi, le 17 janvier 2013.
Monaco, le 18 janvier 2013.
Signé : H. Rey.