Société à Responsabilité Limitée "S.A.R.L. CAFE DU CIRQUE" au capital de 15.000 euros
Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants du Code de Commerce.
Suivant acte sous seing privé en date du 31 mai 2007, enregistré à MONACO le 26 juin 2007, F°/Bd 190 R Case 1,
Il a été constitué une société à responsabilité limitée dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
Objet social :
"Distribution, vente au détail de produits dérivés de la marque "Café du Cirque". Bar, sandwiches, croque-monsieur, hot-dogs, crêpes et gaufres, préparation et service d'assiettes anglaises, salades composées, spécialités régionales, pâtisseries, viennoiseries, glaces industrielles, crèmes glacées.
La société pourra, plus généralement, effectuer toutes opérations financières, commerciales, mobilières et immobilières se rattachant directement à l'objet social ci-dessus et susceptibles d'en favoriser le développement ".
Durée : 99 années à compter du 31 mai 2007.
Siège : 5, avenue des Ligures à MONACO.
Capital social : 15 000 € divisé en 150 parts de 100 € chacune.
Gérante : Madame Christine BARCA, non associée.
Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe Général des Tribunaux de Monaco pour y être transcrite et affichée conformément à la loi, le 25 juillet 2007.
Monaco, le 27 juillet 2007.
Suivant acte sous seing privé en date du 31 mai 2007, enregistré à MONACO le 26 juin 2007, F°/Bd 190 R Case 1,
Il a été constitué une société à responsabilité limitée dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
Objet social :
"Distribution, vente au détail de produits dérivés de la marque "Café du Cirque". Bar, sandwiches, croque-monsieur, hot-dogs, crêpes et gaufres, préparation et service d'assiettes anglaises, salades composées, spécialités régionales, pâtisseries, viennoiseries, glaces industrielles, crèmes glacées.
La société pourra, plus généralement, effectuer toutes opérations financières, commerciales, mobilières et immobilières se rattachant directement à l'objet social ci-dessus et susceptibles d'en favoriser le développement ".
Durée : 99 années à compter du 31 mai 2007.
Siège : 5, avenue des Ligures à MONACO.
Capital social : 15 000 € divisé en 150 parts de 100 € chacune.
Gérante : Madame Christine BARCA, non associée.
Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe Général des Tribunaux de Monaco pour y être transcrite et affichée conformément à la loi, le 25 juillet 2007.
Monaco, le 27 juillet 2007.