Cession de parts sociales et modifications aux statuts - "ARACAN OVERSEAS DEVELOPMENT S.A.R.L." Société à Responsabilité Limitée au capital de 100.000 euros Siège social : 38, boulevard des Moulins - Monaco
Aux termes d'une cession sous seing privé, en date du 14 janvier 2008, enregistrée à Monaco le 22 janvier 2008 F°/Bd 94 R - Case 5, Monsieur Emad BOUTROS a cédé 5 parts sociales à Monsieur Philippe BOUTROS, domicilié à Monaco, Résidence " Le Millefiori " 1, Rue des Genêts.
A la suite de cette cession de parts et de l'assemblée générale extraordinaire du 15 janvier 2008, enregistrée à Monaco le 22 janvier 2008 F°/Bd 94 V - Case 1, afin de procéder aux modifications inhérentes des statuts :
1°) Le capital social demeure fixé à la somme 100.000,00 €, divisé en CENT (100) parts sociales de MILLE (1000) euros chacune de valeur nominale, réparties de la façon suivante :
- à Monsieur Emad BOUTROS, à concurrence de QUATRE VINGT DIX parts, numérotées de 1 à 90 ;
- à Monsieur Philippe BOUTROS, à concurrence de CINQ parts, numérotées de 91 à 95 ;
- et à un autre associé, à concurrence de CINQ parts, numérotées de 96 à 100.
L'article 7 des statuts a été modifié en conséquence.
2°) La société sera gérée et administrée par :
- Monsieur Emad BOUTROS, en qualité d'associé gérant,
- Monsieur Philippe BOUTROS, en qualité d'associé gérant.
L'article 10 des statuts a été modifié en conséquence.
Un original dudit acte a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le 29 mai 2008.
Monaco, le 6 juin 2008.
A la suite de cette cession de parts et de l'assemblée générale extraordinaire du 15 janvier 2008, enregistrée à Monaco le 22 janvier 2008 F°/Bd 94 V - Case 1, afin de procéder aux modifications inhérentes des statuts :
1°) Le capital social demeure fixé à la somme 100.000,00 €, divisé en CENT (100) parts sociales de MILLE (1000) euros chacune de valeur nominale, réparties de la façon suivante :
- à Monsieur Emad BOUTROS, à concurrence de QUATRE VINGT DIX parts, numérotées de 1 à 90 ;
- à Monsieur Philippe BOUTROS, à concurrence de CINQ parts, numérotées de 91 à 95 ;
- et à un autre associé, à concurrence de CINQ parts, numérotées de 96 à 100.
L'article 7 des statuts a été modifié en conséquence.
2°) La société sera gérée et administrée par :
- Monsieur Emad BOUTROS, en qualité d'associé gérant,
- Monsieur Philippe BOUTROS, en qualité d'associé gérant.
L'article 10 des statuts a été modifié en conséquence.
Un original dudit acte a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le 29 mai 2008.
Monaco, le 6 juin 2008.