SYSTEMES INCENDIE MONACO - Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.000 euros - Siège social : 41, avenue Hector Otto – Monaco - DÉMISSION D'UN GÉRANT - NOMINATION DE DEUX GÉRANT
Aux termes de deux assemblées générales extraordinaires des 27 juin 2018 et 1er août 2018, les associés ont nommé MM. Franck BROVIA, gérant non associé et Anthony FERREYROLLES, gérant associé, en remplacement de M. Franck FERREYROLLES.
Un exemplaire du procès-verbal desdites assemblées a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le 26 octobre 2018.
Monaco, le 2 novembre 2018.