DEMISSION D’UN COGERANT - 31.5 DA Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.000 euros Siège social : 11, avenue Saint-Michel - Monaco
Aux termes d’un acte sous seing privé en date à Monaco du 31 juillet 2014, enregistré le 8 août 2014, Folio Bd 3 R, Case 3, il a été pris acte de la démission de M. Jean-Louis BOLLARO de ses fonctions de cogérant.
L’article 10 des statuts a été modifié en conséquence.
Un exemplaire dudit acte a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le 9 septembre 2014.
Monaco, le 19 septembre 2014.
L’article 10 des statuts a été modifié en conséquence.
Un exemplaire dudit acte a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le 9 septembre 2014.
Monaco, le 19 septembre 2014.