SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE “NOVAX PHARMA S.A.R.L.” Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants du Code de Commerce.
Suivant acte reçu par le notaire soussigné le 11 mars 2008, complété par acte reçu par Me Paul-Louis AUREGLIA, notaire à Monaco, substituant Me REY, le 13 août 2008, il a été constitué une société à respon-sabilité limitée dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : “NOVAX PHARMA S.A.R.L.”.
Objet : L’import, l’export, la vente en gros, la commercialisation, le courtage, de médicaments à usage humain et vétérinaire, de produits cosmétiques, de dispositifs médicaux et de compléments alimentaires, sans stockage sur place,
et, généralement toutes opérations de quelque nature que ce soit se rattachant à l’objet social ci-dessus.
Durée : 99 années à compter du 9 juillet 2008.
Siège : 4, avenue des Ligures, à Monaco.
Capital : 15.000 Euros, divisé en 100 parts de 150 Euros.
Cogérants : 1°) M. Jeffrey ALDERSON domicilié 20, boulevard Rainier III, à Monaco,
2°) M. Victor DIAS FERREIRA domicilié “Les Horizons Bleus”, 10, rue des Dauphins, à Antibes (Alpes-Maritimes),
Une expédition de chacun desdits actes a été déposée au Greffe Général des Tribunaux de Monaco pour y être affichée conformément à la loi, le 22 août 2008.
Monaco, le 22 août 2008.
Signé : H. REY.
Suivant acte reçu par le notaire soussigné le 11 mars 2008, complété par acte reçu par Me Paul-Louis AUREGLIA, notaire à Monaco, substituant Me REY, le 13 août 2008, il a été constitué une société à respon-sabilité limitée dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : “NOVAX PHARMA S.A.R.L.”.
Objet : L’import, l’export, la vente en gros, la commercialisation, le courtage, de médicaments à usage humain et vétérinaire, de produits cosmétiques, de dispositifs médicaux et de compléments alimentaires, sans stockage sur place,
et, généralement toutes opérations de quelque nature que ce soit se rattachant à l’objet social ci-dessus.
Durée : 99 années à compter du 9 juillet 2008.
Siège : 4, avenue des Ligures, à Monaco.
Capital : 15.000 Euros, divisé en 100 parts de 150 Euros.
Cogérants : 1°) M. Jeffrey ALDERSON domicilié 20, boulevard Rainier III, à Monaco,
2°) M. Victor DIAS FERREIRA domicilié “Les Horizons Bleus”, 10, rue des Dauphins, à Antibes (Alpes-Maritimes),
Une expédition de chacun desdits actes a été déposée au Greffe Général des Tribunaux de Monaco pour y être affichée conformément à la loi, le 22 août 2008.
Monaco, le 22 août 2008.
Signé : H. REY.