DEMISSION D’UN GERANT - S.A.R.L. SOLSTICE Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.000 euros Siège social : 44, boulevard d’Italie - Monaco
Aux termes d’une délibération prise par les associés de la SARL SOLSTICE en date du 31 juillet 2008, enregistrée le 11 août 2008, il a été apporté la modification suivante :
- Démission d’un Gérant : Mme Michèle ZENTNER demeurant 25, boulevard de Belgique à Monaco.
M. Philippe BONAFEDE, demeurant 28 bis, avenue de l’annonciade à Monaco, reste l’unique gérant de la société.
Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe du Tribunal de Monaco pour y être transcrite et affichée conformément à la loi, le 19 août 2008.
Monaco, le 29 août 2008.
- Démission d’un Gérant : Mme Michèle ZENTNER demeurant 25, boulevard de Belgique à Monaco.
M. Philippe BONAFEDE, demeurant 28 bis, avenue de l’annonciade à Monaco, reste l’unique gérant de la société.
Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe du Tribunal de Monaco pour y être transcrite et affichée conformément à la loi, le 19 août 2008.
Monaco, le 29 août 2008.