Rechercher un journal, un article
Journal n°7890
du 12 décembre 2008
TRANSFORMATION EN SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - S.N.C. GRAEF & RATHSACK
Société en Nom Collectif au capital de 50.000 euros
Siège social : 38, boulevard des Moulins - Monaco
Suivant acte sous seing privé en date du 3 décembre 2008, il a été procédé à la transformation de la société en nom collectif «S.N.C. GRAEF & RATHSACK» en société à responsabilité limitée «DENTRADE», avec M. Jens RATHSACK en qualité de Gérant.
Aucun autre changement n’est intervenu.
Aucun autre changement n’est intervenu.
Journal n°7898
du 6 février 2009
CONSTITUTION D’UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - S.A.R.L. « AGPR S.A.R.L. »
Aux termes d’un acte sous seings privés en date du 27 octobre 2008, enregistré à Monaco
le 29 octobre 2008, folio 120 V, case 2, il a été décidé la constitution d’une société à responsabilité limitée dont les caractéristiques sont les suivantes :
Raison sociale : «AGPR S.A.R.L.».
le 29 octobre 2008, folio 120 V, case 2, il a été décidé la constitution d’une société à responsabilité limitée dont les caractéristiques sont les suivantes :
Raison sociale : «AGPR S.A.R.L.».
Journal n°7904
du 20 mars 2009
TRANSFORMATION EN SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
SOCIETE EN NOM COLLECTIF dénommée “S.N.C. CORPORANDY & GARCIA”
Etude de Me Magali CROVETTO AQUILINA - Notaire
26, avenue de la Costa - Monte-Carlo
Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants du Code de Commerce.
Suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 12 mars 2009.
Il a été procédé à la transformation de la société en nom collectif dénommée “S.N.C. CORPORANDY & GARCIA” en société à responsabilité limitée dont...
Suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 12 mars 2009.
Il a été procédé à la transformation de la société en nom collectif dénommée “S.N.C. CORPORANDY & GARCIA” en société à responsabilité limitée dont...
Journal n°7904
du 20 mars 2009
TRANSFORMATION EN SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE -
SOCIETE EN NOM COLLECTIF “S.N.C. DEVREESE & BREGA”
Etude de Me Henry REY - Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants du Code de Commerce.
Suivant acte reçu par le notaire soussigné le 13 mars 2009, il a été procédé à la transformation de la société en nom collectif dénommée “S.N.C. DEVREESE & BREGA” en société à responsabilité limitée dont les princ...
Suivant acte reçu par le notaire soussigné le 13 mars 2009, il a été procédé à la transformation de la société en nom collectif dénommée “S.N.C. DEVREESE & BREGA” en société à responsabilité limitée dont les princ...
Journal n°7482
du 16 février 2001
Société en Nom Collectif "SCIOLLA et Cie" -
Etude de Me Henry REY - Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
Extrait publié en conformité des articles 45 et suivants du Code Civil Monégasque
Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire tenue, le 17 juillet 2000, dont un original du procès-verbal a été déposé aux rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 21 juillet 2000, les a...
Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire tenue, le 17 juillet 2000, dont un original du procès-verbal a été déposé aux rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 21 juillet 2000, les a...
Journal n°7568
du 11 octobre 2002
Dissolution Anticipée - S.N.C. CATTANEO & CAVANNA -
Société en Nom Collectif au capital : 30.000 Euros
Siège social : 34, boulevard d'Italie - Monaco
Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 septembre 2002, les associés de la "S.N.C. CATTANEO & CAVANNA" ont décidé la mise en dissolution anticipée de la société à compter du 30 septembre 2002 et nommé en qualité de liquidateurs Mme Adèle CATTANEO, née CAVANNA et M. Roberto CATTA...
Journal n°7574
du 22 novembre 2002
Dissolution Anticipée
S.N.C. BATES & BARKATS
Société en Nom Collectif au capital de 152.000 Euros
Siège social : 11, avenue Saint Michel - Monaco
Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 24 septembre 2002, les associés de la "S.N.C. BATES & BARKATS" ont décidé la mise en dissolution anticipée de la société à compter du 24 septembre 2002 et nommé en qualité de liquidateur M. Jean-Loup BARKATS, demeurant 55, avenue du Roi Alber...
Journal n°7576
du 6 décembre 2002
Cessions de Parts Sociales
Société en Nom Collectif "COLETTI - TOMATIS"
qui devient "COLETTI - TOMATIS & HEIDFELD"
Etude de Me Paul-Louis AUREGLIA - Notaire
4, boulevard des Moulins - Monaco
Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 9 juillet 2002, M. Jean-Louis COLETTI, Administrateur de société, demeurant à Monaco, 28, avenue de Grande-Bretagne, a cédé à M. Wolfgang HEIDFELD, Cadre commercial, demeurant à Monaco, 9, avenue J.F. Kennedy, 100 parts, qu'il détenait dans l...
Journal n°7575
du 29 octobre 2002
Modifications aux Statuts -
Société en Nom Collectif S.N.C. G. Denis & F. DENIS "GEFRA"
au capital de 30.500 Euros
Siège social : 4, rue Plati - Monaco
Suivant acte sous seing privé en date du 31 août 2002, enregistré à Monaco le 12 septembre 2002,
M. Frank DENIS a cédé à M. Gérard DENIS 45 parts sociales de 305 Euros chacune de valeur nominale, numérotées de 51 à 95, lui appartenant dans le capital de la SNC "G. DENIS & F. DENIS"...
M. Frank DENIS a cédé à M. Gérard DENIS 45 parts sociales de 305 Euros chacune de valeur nominale, numérotées de 51 à 95, lui appartenant dans le capital de la SNC "G. DENIS & F. DENIS"...
Journal n°7577
du 13 décembre 2002
Dissolution Anticipée -
Société en nom collectif "TAGLIAFERRI, ABRILE & CIE"
"G & G COMMUNICATION"
Siège social : 2, avenue de la Madone - Monaco
I - Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 22 novembre 2002 les associés de la société en nom collectif TAGLIAFERRI, ABRILE & Cie dont la dénomination commerciale est "G & G COMMNUNICATION" ont :
- décidé la dissolution anticipée de la société et la mise en li...
- décidé la dissolution anticipée de la société et la mise en li...
Journal n°7552
du 21 juin 2002
Dissolution anticipée -
"S.N.C. ELIO CORTESE & MARCO CORTESE"
Société en Nom Collectif au capital de 15.300 euros
Siège social : 18, rue de Millo - Monaco
L'assemblée extraordinaire des associés du 21 mai 2002 a décidé la dissolution anticipée de la société à compter de la même date, compte tenu de la vente du fonds de commerce qu'elle exploitait jusqu'à cette date à l'enseigne "La Cigale".
Elle a nommé comme liquidateur de la société...
Elle a nommé comme liquidateur de la société...
Journal n°7553
du 28 juin 2002
Modifications aux Statuts -
"LEIGHTON & LEIGHTON" (Société en Nom Collectif)
Etude de Me Paul-Louis AUREGLIA - Notaire
4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo
Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 22 mars 2002, M. Norman LEIGHTON, comptable, et son épouse, Mme Hazel ROBERTS, secrétaire, demeurant ensemble, 8, avenue de la Costa, agissant en qualité de seuls associés de la société en nom collectif ayant pour raison et signature sociales...
Journal n°7559
du 9 août 2002
Modification aux Statuts - "S.N.C CANZONE & CIE"
Société en Nom Collectif - enseigne "BSC ASSOCIES"
au capital de 15.200 euros
Siège social : 31, avenue Princesse Grace - Monaco
I - Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire tenue au siège social sis à Monaco au 31, avenue Princesse Grace, le 19 février 2002 dont le procès-verbal a été enregistré le 8 juillet 2002, il a été décidé la modification de l'article 2 (objet social).
II. - L'article 2 des...
II. - L'article 2 des...
Journal n°7564
du 13 septembre 2002
Société en nom collectif - TORRE - CARPINI - MOSCA
Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants du Code de Commerce Monégasque.
Suivant actes passés sous seing privés en date du 25 février 2002 et du 24 juin 2002, enregistrés à Monaco le 5 mars 2002, Folio 101 V Case 4 et le 16 juillet 2002, Folio 101 R Case 1.
Suivant actes passés sous seing privés en date du 25 février 2002 et du 24 juin 2002, enregistrés à Monaco le 5 mars 2002, Folio 101 V Case 4 et le 16 juillet 2002, Folio 101 R Case 1.
Journal n°7565
du 20 septembre 2002
Cessions de parts sociales & Modification aux statuts -
Société en Nom Collectif "RADZIM, STERN & KING"
au capital social de 30.400 euros
Siège social : Est-Ouest - 24, boulevard Princesse Charlotte - Monaco
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 25 juillet 2002,
M. Peter RADZIM, demeurant 8, avenue Saint Roman à Monaco, a cédé l'intégralité des parts qu'il détient dans la société à concurrence de :
- 34 parts sociales de 152 euros, de valeur nominale, à Monsieur...
M. Peter RADZIM, demeurant 8, avenue Saint Roman à Monaco, a cédé l'intégralité des parts qu'il détient dans la société à concurrence de :
- 34 parts sociales de 152 euros, de valeur nominale, à Monsieur...
Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14