Rechercher un journal, un article
Journal n°7347
du 17 juillet 1998
Apport de Fonds de Commerce - Deuxième Insertion -
Société en Nom Collectif "S.N.C. BERTI & Cie" -
Etude de Me Henry REY - Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
Aux termes de l'acte reçu le 3 avril 1998, par le notaire soussigné, contenant établissement des statuts de la société en nom collectif dénommée "S.N.C. BERTI & Cie", M. Giampiero BERTI, commerçant, demeurant n° 6, Lacets Saint-Léon, à Monte-Carlo a fait apport à ladite société d'un fonds de comm...
Journal n°7396
du 25 juin 1999
Société en Nom Collectif "FILONI et FAVARATO"
anciennement "LUGANO, FILONI et FAVARATO" -
Etude de Me Louis-Constant CROVETTO - Notaire
26, avenue de la Costa - Monte-Carlo
Suivant acte reçu par Me CROVETTO, notaire soussigné le 16 juin 1999,
M. Ezio LUGANO, demeurant 57, rue Grimaldi à Monaco, a cédé au profit de :
* M. Renzo FILONI, demeurant 57, rue Grimaldi à Monaco,
* et de M. Alberto FAVARATO, demeurant 57, rue Grimaldi, à M...
M. Ezio LUGANO, demeurant 57, rue Grimaldi à Monaco, a cédé au profit de :
* M. Renzo FILONI, demeurant 57, rue Grimaldi à Monaco,
* et de M. Alberto FAVARATO, demeurant 57, rue Grimaldi, à M...
Journal n°7378
du 19 février 1999
Société en Nom Collectif "S.N.C. JOHANSSON ET BOLAND"
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 25 août 1998.
M. Mäns JOHANSSON, demeurant à Monaco, "Le Casabianca", 17, boulevard du Larvotto,
Mme Deirdre BOLAND, demeurant à Monaco, 41, boulevard des Moulins,
ont constitué une société en nom collectif ayant...
M. Mäns JOHANSSON, demeurant à Monaco, "Le Casabianca", 17, boulevard du Larvotto,
Mme Deirdre BOLAND, demeurant à Monaco, 41, boulevard des Moulins,
ont constitué une société en nom collectif ayant...
Journal n°7379
du 26 février 1999
Cessions de droits sociaux - Modification aux statuts -
Société en Nom Collectif "S.N.C. BERTI & Cie" -
Etude de Me Henry REY - Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné le 21 janvier 1999,
M. Giacomo BERTI, demeurant 6, Lacets Saint Léon, à Monte-Carlo, a cédé à Mme Maria BERTI, demeurant même adresse,
93 parts d'intérêt de 10.000 F chacune de valeur nominale, numérotées de 548 à 640...
M. Giacomo BERTI, demeurant 6, Lacets Saint Léon, à Monte-Carlo, a cédé à Mme Maria BERTI, demeurant même adresse,
93 parts d'intérêt de 10.000 F chacune de valeur nominale, numérotées de 548 à 640...
Journal n°7404
du 20 août 1999
Apport de Fonds de Commerce - Deuxième Insertion -
Société en Nom Collectif "S.N.C. PIZZICHINI et TROYANO MEDEL" -
Etude de Me Henry REY - Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
Aux termes d'un acte reçu le 30 avril 1999, par le notaire soussigné, contenant établissement des statuts de la société en nom collectif dénommée "S.N.C. PIZZICHINI et TROYANO MEDEL", M. Louis PIZZICHINI, plombier, demeurant 27, avenue Hector Otto, à Monaco, a fait apport à ladite société d'un fo...
Journal n°7403
du 13 août 1999
Société en Nom Collectif " BRIANTI et Cie" -
Etude de Me Paul-Louis AUREGLIA - Notaire
4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo
Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 4 août 1999, il a été constaté la réalisation de la condition suspensive d'obtention de l'autorisation administrative nécessaire à la cession des parts, résultant d'un acte également reçu par le notaire soussigné, le 1er avril 1999, intervenu...
Journal n°7407
du 10 septembre 1999
Société en Nom Collectif "Elio CORTESE et Marco CORTESE" -
Etude de Me Henry REY - Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
Extrait publié en conformité des articles 45 et suivants du Code de Commerce.
Suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 31 mars 1999,
M. Marco CORTESE, cuisinier, domicilié et demeurant Via Nazionale, numéro 4, à Airole (Italie),
et M. Elio CORTESE, commerç...
Suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 31 mars 1999,
M. Marco CORTESE, cuisinier, domicilié et demeurant Via Nazionale, numéro 4, à Airole (Italie),
et M. Elio CORTESE, commerç...
Journal n°7403
du 13 août 1999
Société en Nom Collectif "S.N.C. PIZZICHINI et TROYANO MEDEL" -
Etude de Me Henry REY - Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
Extrait publié en conformité des articles 45 et suivants du Code Civil Monégasque.
Suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 30 avril 1999,
M. Louis PIZZICHINI, plombier, domicilié 27, avenue Hector Otto, à Monaco, époux de Mme Yvette PETREMENT.
Et M. Félix...
Suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 30 avril 1999,
M. Louis PIZZICHINI, plombier, domicilié 27, avenue Hector Otto, à Monaco, époux de Mme Yvette PETREMENT.
Et M. Félix...
Journal n°7403
du 13 août 1999
Apport de Fonds de Commerce - Première Insertion -
Société en Nom Collectif "S.N.C. PIZZICHINI et TROYANO MEDEL" -
Etude de Me Henry REY - Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
Aux termes d'un acte reçu le 30 avril 1999, par le notaire soussigné, contenant établissement des statuts de la société en nom collectif dénommée "S.N.C. PIZZICHINI et TROYANO MEDEL", M. Louis PIZZICHINI, plombier, demeurant 27, avenue Hector-Otto, à Monaco, a fait apport à ladite société d'un fo...
Journal n°7478
du 19 janvier 2001
Cessions de parts sociales - Modification aux statuts -
Société en Nom Collectif "RADZIM & STERN" au capital de 200.000 francs
Siège social : Est-Ouest - 24, boulevard Princesse Charlotte
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 19 juillet 2000,
M. Peter RADZIM, demeurant 8, avenue Saint Roman à Monaco et M. Ivan STERN, demeurant 13-15 boulevard des Moulins à Monaco, ont chacun cédé :
à M. William KING, demeurant 33, rue du Portier à Mona...
Journal n°7448
du 23 juin 2000
Cession de parts - Modifications aux statuts -
"S.N.C. MASCIA & BOCCOLINI" -
Etude de Me Paul-Louis AUREGLIA - Notaire
4, boulevard des Moulins - Monaco
Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné le 3 février 2000,
M. Angelo BOCCOLINI, sans profession, demeurant n° 4, avenue des Citronniers à Monte-Carlo, a cédé à M. Serge BOLLA, réviseur comptable salarié, demeurant à Monte-Carlo, 15, avenue Saint-Michel, la totalité des par...
M. Angelo BOCCOLINI, sans profession, demeurant n° 4, avenue des Citronniers à Monte-Carlo, a cédé à M. Serge BOLLA, réviseur comptable salarié, demeurant à Monte-Carlo, 15, avenue Saint-Michel, la totalité des par...
Journal n°7446
du 9 juin 2000
"S.N.C. LOPEZ-ALBERTI et Cie" -
Etude de Me Henry REY - Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
Extrait publié en conformité des articles 45 et suivants du Code Civil Monégasque.
Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 31 janvier 2000,
Mme Marie-Josèphe LOPEZ, demeurant 23, boulevard du Larvotto, à Monte-Carlo, épouse de M. Ange ALBERTI,
I - Aux termes d'une délibération prise au siège social, le 29 septembre 2000, les associés de la société en nom collectif dénommée "BREDA & BREDA", réunis en assemblée générale extraordinaire, ont décidé, à l'unanimité :
a) La dissolution anticipée de la société à compter du...
Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 31 janvier 2000,
Mme Marie-Josèphe LOPEZ, demeurant 23, boulevard du Larvotto, à Monte-Carlo, épouse de M. Ange ALBERTI,
Journal n°7465
du 20 octobre 2000
Dissolution anticipée - "BREDA & BREDA" -
Société en Nom Collectif au capital de 16.000 euros
Siège social : 1, avenue Henry Dunant - Monaco
I - Aux termes d'une délibération prise au siège social, le 29 septembre 2000, les associés de la société en nom collectif dénommée "BREDA & BREDA", réunis en assemblée générale extraordinaire, ont décidé, à l'unanimité :
a) La dissolution anticipée de la société à compter du...
Journal n°7458
du 1 septembre 2000
Cession de parts - Modifications aux statuts -
Société en Nom Collectif "DUBUISSON SIEFF, BANFIELD & CIE" -
Etude de Me Paul-Louis AUREGLIA - Notaire
4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo
Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné le 10 août 2000, M. Francis DUBUISSON, consultant en entreprise, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son épouse, Mme Jane DENBY, demeurant ensemble à Monaco, 3 bis, chemin de la Turbie, a cédé à M. Mark SIEFF, consultant en entreprise...
Journal n°7458
du 1 septembre 2000
S.N.C. "GIANNINI & ALETTI PECCI" -
Société en Nom Collectif au capital de 20.000,00 Euros
Siège social : 57, rue Grimaldi - Monaco
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 25 août 2000, les associés de la S.N.C. "GIANNINI & ALETTI PECCI" ont décidé la mise en dissolution anticipée de la société à compter du 25 août 2000 et nommé en qualité de Liquidateur M. David ALETTI PECCI, demeurant 14, rue des Giroflées et...