Rechercher un journal, un article
Journal n°7780
du 3 novembre 2006
GREFFE GENERAL - EXTRAIT
Par ordonnance en date de ce jour, M. Gérard LAUNOY, Juge-Commissaire de la cessation des paiements de la société anonyme monégasque MONACO MARBRE, a prorogé jusqu'au 25 octobre 2007 le délai imparti au syndic Bettina DOTTA, pour procéder à la vérification des créances de la cessation des paiemen...
Journal n°7780
du 3 novembre 2006
GREFFE GENERAL - EXTRAIT
Par ordonnance en date de ce jour, le juge commissaire de la cessation des paiements de la S.A.M. R+ TECHNOLOGY MONACO, dont le siège social était à Monaco, immeuble "Le Thalès", 1, rue du Gabian, a prorogé jusqu'au 16 février 2007 le délai imparti au syndic André GARINO pour procéder à la vérifi...
Journal n°7782
du 17 novembre 2006
Cession de fonds de commerce - Première insertion
Etude de Me Henry REY - Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
Aux termes d'un acte reçu le 7 novembre 2006, par le notaire soussigné,
M. Alain VIVALDA, demeurant numéro 1, boulevard de Suisse, à Monte-Carlo, a cédé,
à la société anonyme française dénommée " JACADI ", ayant son siège social numéro 25, rue Louis Le Grand, à Paris (...
M. Alain VIVALDA, demeurant numéro 1, boulevard de Suisse, à Monte-Carlo, a cédé,
à la société anonyme française dénommée " JACADI ", ayant son siège social numéro 25, rue Louis Le Grand, à Paris (...
Journal n°7783
du 24 novembre 2006
PARQUET GENERAL
(Exécution de l'article 374du Code de Procédure Pénale)
Suit exploit de Me Claire NOTARI, Huissier, en date du 16 novembre 2006, enregistré, le nommé :
- D. S., né le 9 août 1985 à Monaco, de nationalité française, sans domicile ni résidence connus, a été cité à comparaître, personnellement, devant le Tribunal Correctionnel de Monaco, le...
- D. S., né le 9 août 1985 à Monaco, de nationalité française, sans domicile ni résidence connus, a été cité à comparaître, personnellement, devant le Tribunal Correctionnel de Monaco, le...
Journal n°7783
du 24 novembre 2006
GREFFE GENERAL - Extrait
Par jugement en date de ce jour, le Tribunal de Première Instance a, avec toutes conséquences de droit,
Prononcé la liquidation des biens de Yahia BALOUKA ayant exercé le commerce sous l'enseigne "Tabacs Journaux Houston" sis 7, avenue Princesse Grace à Monaco, dont la cessation des...
Prononcé la liquidation des biens de Yahia BALOUKA ayant exercé le commerce sous l'enseigne "Tabacs Journaux Houston" sis 7, avenue Princesse Grace à Monaco, dont la cessation des...
Journal n°7783
du 24 novembre 2006
GREFFE GENERAL - Extrait
Par ordonnance en date de ce jour, M. Sébastien BIANCHERI, Juge-Commissaire de la liquidation des biens de Franck GENIN, Gérard SALIOT, et des sociétés civiles particulières RUBIS, CARAVELLE, MC II, PERSPECTIVES FINANCIERES, MEDITERRIMO et ACROPOLE ;
a, conformément à l'article 425 d...
a, conformément à l'article 425 d...
Journal n°7783
du 24 novembre 2006
Cession de droit au bail - Première insertion
Etude de Me Paul-Louis AUREGLIA - Notaire
4, boulevard des Moulins - Monaco
Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 28 juillet 2006, réitéré par acte du 14 novembre 2006, Madame Odette VERRAT née LAPLACE, demeurant à MONTE-CARLO, 19, boulevard de Suisse, Monsieur Alain VERRAT, demeurant à ROQUEBRUNECAP-MARTIN (06), 54, avenue Jean Jaurès et Madame Chantal...
Journal n°7783
du 24 novembre 2006
"COMPTOIR COMMERCIAL DE RECOUVREMENTS ET DE GERANCES"
en abrégé "C.C.R.G." (Société Anonyme Monégasque)
Etude de Me Paul-Louis AUREGLIA - Notaire
4, boulevard des Moulins - Monaco
En vue de satisfaire à l'obligation prescrite par la loi n° 1282 du 7 juin 2004, de mise au nominatif des actions au porteur, les actionnaires de la Société Anonyme monégasque dénommée "COMPTOIR COMMERCIAL DE RECOUVREMENTS ET DE GERANCES", en abrégé "C.C.R.G.", au capital de 150.000 euros, dont l...
Journal n°7783
du 24 novembre 2006
SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE "S.C.S. GUILLAUME TOMMASI & CIE"
Etude de Me Henry REY - Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants du Code de Commerce.
Suivant actes reçus par le notaire soussigné, les 28 avril et 15 novembre 2006,
M. Guillaume TOMMASI, domicilié 46, boulevard des Moulins, à Monaco, en qualité d'associé commandité.
Suivant actes reçus par le notaire soussigné, les 28 avril et 15 novembre 2006,
M. Guillaume TOMMASI, domicilié 46, boulevard des Moulins, à Monaco, en qualité d'associé commandité.
Journal n°7783
du 24 novembre 2006
Fin de gérance - Deuxième insertion
La gérance libre consentie par M. Alain VIVALDA, demeurant numéro 1, boulevard de Suisse, à Monte-Carlo à la société anonyme française dénommée "JACADI", ayant son siège social numéro 25, rue Louis Le Grand, à Paris (2ème), relativement à un fonds de commerce de prêt-à-porter, vêtements, ameublem...
Journal n°7783
du 24 novembre 2006
Constitution de société - Société en commandite simple "PICCO ET CIE"
Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants du Code de Commerce.
Suivant acte sous seing privé, en date à Monaco du30 juin 2006, il a été constitué une société en commandite simple ayant pour raison sociale "PICCO ET CIE", et dénomination commerciale "CMD NET", dont le...
Suivant acte sous seing privé, en date à Monaco du30 juin 2006, il a été constitué une société en commandite simple ayant pour raison sociale "PICCO ET CIE", et dénomination commerciale "CMD NET", dont le...
Journal n°7783
du 24 novembre 2006
Constitution de société - Société en commandite simple SCS PATRICK VOURY & Cie
Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants du Code de Commerce.
Suivant acte sous seing privé en date du 27 juillet 2006, M. Patrick VOURY, né à Suresnes le 15 mai 1952, de nationalité française, et la société anonyme monégasque Société Générale d'Ingénierie " S.G.I. "...
Suivant acte sous seing privé en date du 27 juillet 2006, M. Patrick VOURY, né à Suresnes le 15 mai 1952, de nationalité française, et la société anonyme monégasque Société Générale d'Ingénierie " S.G.I. "...
Journal n°7783
du 24 novembre 2006
Constitution de société
Société en commandite simple LA MAITRE & CIE "Quistor.com Management"
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du1er juin 2006, Monsieur Eric LA MAITRE, demeurant à Monaco, Le Victor Palace, 31, avenue de Grande Bretagne, en qualité d'associé commandité,
Et un associé commanditaire,
Ont constitué entre eux une société en commandite...
Et un associé commanditaire,
Ont constitué entre eux une société en commandite...
Journal n°7783
du 24 novembre 2006
Association des Jeunes Footballeurs de Munegü (A.J.F.M.)
Nouveau siège social : 21, boulevard du Larvotto - Monaco (Pté)
Journal n°7783
du 24 novembre 2006
Fonds commun de placement - Valeur liquidative
Ordonnance n° 9.867 du 26 juillet 1990