DEMISSION D’UN COGERANT - 3Z INVESTMENTS Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.000 euros Siège social : 74, boulevard d’Italie - Monaco
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 17 septembre 2013, enregistrée à Monaco le 4 octobre 2013, folio Bd 100 V, Case 3, les associés ont pris acte et entériné la démission de M. Patrick ZENATI, de ses fonctions de cogérant.
La société reste gérée par M. Stéphane ZENATI.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le 31 octobre 2013.
Monaco, le 8 novembre 2013.
La société reste gérée par M. Stéphane ZENATI.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le 31 octobre 2013.
Monaco, le 8 novembre 2013.