Rechercher un journal, un article
Journal n°8094
du 9 novembre 2012
DEMISSION DE GERANT - LES PRODUITS DE LA BONNE TABLE
Société à Responsabilité Limité au capital de 15.000 euros
Siège social : 11, avenue Saint Michel - Monaco
administrée par Monsieur D’IGNAZIO Andrea, gérant unique à compter de ce jour.
Un exemplaire du procès-verbal de l’assemblée susvisée a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco pour y être ... administrée par Monsieur D’IGNAZIO Andrea, gérant unique à compter de ce jour.
Un exemplaire du procès-verbal de l’assemblée susvisée a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco pour y être ...
Journal n°8094
du 9 novembre 2012
TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL - GLOBAL IP SOLUTIONS
Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.000 euros
Siège social : 42 bis, boulevard du Jardin Exotique - Monaco
Princesse Charlotte «Le Labor» à Monaco.
Un exemplaire du procès-verbal de l’assemblée citée ci-dessus, a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco pour y être transcrit et affiché conformément à ... Princesse Charlotte «Le Labor» à Monaco.
Un exemplaire du procès-verbal de l’assemblée citée ci-dessus, a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco pour y être transcrit et affiché conformément à ...
Journal n°8093
du 2 novembre 2012
TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL COMPLIANCE COMPANY
Société à Responsabilité Limitée au capital de 20.000 euros
Siège social : 2, avenue de la Madone - Monaco
, le Triton - bloc C à Monaco.
Un exemplaire du procès-verbal de l’assemblée citée ci-dessus, a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco pour y être transcrit et affiché conformément à la ... , le Triton - bloc C à Monaco.
Un exemplaire du procès-verbal de l’assemblée citée ci-dessus, a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco pour y être transcrit et affiché conformément à la ...
Journal n°8096
du 23 novembre 2012
APPORT D’ELEMENTS DE FONDS DE COMMERCE - Première Insertion
Aux termes d’un acte du 30 avril 2012, contenant l’établissement des statuts de la société à responsabilité limitée «MONACO REAL ESTATES», Monsieur Jean-Claude CAPUTO a fait apport à ladite société ... Aux termes d’un acte du 30 avril 2012, contenant l’établissement des statuts de la société à responsabilité limitée «MONACO REAL ESTATES», Monsieur Jean-Claude CAPUTO a fait apport à ladite société ...
Journal n°8090
du 12 octobre 2012
APPORT D’ELEMENTS DE FONDS DE COMMERCE - Première Insertion
Aux termes d’un acte du 12 avril 2012, contenant l’établissement des statuts de la société à responsabilité limitée «No Mercy Productions», Madame Isabelle MERCIER a fait apport à ladite société des ... Aux termes d’un acte du 12 avril 2012, contenant l’établissement des statuts de la société à responsabilité limitée «No Mercy Productions», Madame Isabelle MERCIER a fait apport à ladite société des ...
Journal n°8090
du 12 octobre 2012
APPORT D’ELEMENTS DE FONDS DE COMMERCE - Première Insertion
Aux termes d’un acte du 28 juin 2012, contenant l’établissement des statuts de la société à responsabilité limitée «VERPEKA YACHT BROKERAGE», Madame Nataliya VERPEKA a fait apport à ladite société ... Aux termes d’un acte du 28 juin 2012, contenant l’établissement des statuts de la société à responsabilité limitée «VERPEKA YACHT BROKERAGE», Madame Nataliya VERPEKA a fait apport à ladite société ...
Journal n°8090
du 12 octobre 2012
CHANGEMENT DE GERANT - TRUSTCHIP
Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.000 euros
Siège social : Le Continental - Place des Moulins - Monaco
gérant, en lieu et place de Monsieur Gilles SAULNERON.
Un exemplaire de l’acte susmentionné a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco pour y être transcrit et affiché conformément à la loi ... gérant, en lieu et place de Monsieur Gilles SAULNERON.
Un exemplaire de l’acte susmentionné a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco pour y être transcrit et affiché conformément à la loi ...
Journal n°8092
du 26 octobre 2012
MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE -
BALDO & PARLI REAL ESTATE
Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.000 euros
Siège social : 16, quai Jean-Charles Rey - Monaco
du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le 19 octobre 2012.
Monaco, le 26 ... du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le 19 octobre 2012.
Monaco, le 26 ...
Journal n°8092
du 26 octobre 2012
TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL - JFK MARINE PROTECT
Société à Responsabilité Limitée au capital de 72.000 euros
Siège social : 14, boulevard Princesse Charlotte - Monaco
-Charles Rey, Alvéole 3 à Monaco.
Un exemplaire du procès-verbal de l’assemblée susvisée a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le 22 ... -Charles Rey, Alvéole 3 à Monaco.
Un exemplaire du procès-verbal de l’assemblée susvisée a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le 22 ...
Journal n°8091
du 19 octobre 2012
APPORT D’ELEMENTS DE FONDS DE COMMERCE - Deuxième Insertion
Aux termes d’un acte du 12 avril 2012, contenant l’établissement des statuts de la société à responsabilité limitée «No Mercy Productions», Madame Isabelle MERCIER a fait apport à ladite société des ... Aux termes d’un acte du 12 avril 2012, contenant l’établissement des statuts de la société à responsabilité limitée «No Mercy Productions», Madame Isabelle MERCIER a fait apport à ladite société des ...
Journal n°8091
du 19 octobre 2012
APPORT D’ELEMENTS DE FONDS DE COMMERCE - Deuxième Insertion
Aux termes d’un acte du 28 juin 2012, contenant l’établissement des statuts de la société à responsabilité limitée «VERPEKA YACHT BROKERAGE», Madame Nataliya VERPEKA a fait apport à ladite société ... Aux termes d’un acte du 28 juin 2012, contenant l’établissement des statuts de la société à responsabilité limitée «VERPEKA YACHT BROKERAGE», Madame Nataliya VERPEKA a fait apport à ladite société ...
Journal n°8096
du 23 novembre 2012
NOMINATION D’UN CO-GERANT - OCEAN VIEW MONACO
Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.000 euros
Siège social : 3, rue Princesse Florestine - Monaco
fonctions de gérant, en sus de Monsieur Marc BURINI.
Un exemplaire de l’acte susmentionné a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le 16 ... fonctions de gérant, en sus de Monsieur Marc BURINI.
Un exemplaire de l’acte susmentionné a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le 16 ...
Journal n°8096
du 23 novembre 2012
TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL - GREEN HEART
Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.000 euros
Siège social : 28, boulevard Princesse Charlotte - Monaco
Honoré II à Monaco.
Un exemplaire de l’acte susmentionné a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le 16 novembre 2012.
Monaco, le 23 ... Honoré II à Monaco.
Un exemplaire de l’acte susmentionné a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le 16 novembre 2012.
Monaco, le 23 ...
Journal n°8098
du 7 décembre 2012
APPORT D’ELEMENTS DE FONDS DE COMMERCE - Première Insertion
Aux termes d’un acte du 30 juillet 2012, contenant l’établissement des statuts de la société à responsabilité limitée «ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE MARIO PARISI», Monsieur Mario PARISI a fait ... Aux termes d’un acte du 30 juillet 2012, contenant l’établissement des statuts de la société à responsabilité limitée «ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE MARIO PARISI», Monsieur Mario PARISI a fait ...
Journal n°8099
du 14 décembre 2012
APPORT D’ELEMENTS DE FONDS DE COMMERCE - Deuxième Insertion
Aux termes d’un acte du 30 juillet 2012, contenant l’établissement des statuts de la société à responsabilité limitée «ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE MARIO PARISI», Monsieur Mario PARISI a fait ... Aux termes d’un acte du 30 juillet 2012, contenant l’établissement des statuts de la société à responsabilité limitée «ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE MARIO PARISI», Monsieur Mario PARISI a fait ...