Rechercher un journal, un article
Journal n°7784
du 1 décembre 2006
Cession de droit au bail - Deuxième insertion
Etude de Me Paul-Louis AUREGLIA - Notaire
4, boulevard des Moulins - Monaco
Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 28 juillet 2006, réitéré par acte du 14 novembre 2006, Madame Odette VERRAT née LAPLACE, demeurant à MONTE-CARLO, 19, boulevard de Suisse, Monsieur Alain VERRAT, demeurant à ROQUEBRUNECAP-MARTIN (06), 54, avenue Jean Jaurès et Madame Chantal...
Journal n°7784
du 1 décembre 2006
Cession de droit au bail - Deuxième insertion
Etude de Me Henry REY - Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 15 novembre 2006 la société anonyme monégasque dénommée "BRITISH MOTORS", avec siège social numéro 15, boulevard Princesse Charlotte à Monte-Carlo a cédé à la société anonyme monégasque dénommée "DPM MOTORS", avec siège numéro 45, boulevard d...
Journal n°7787
du 22 décembre 2006
Cession de droit au bail - Deuxième insertion
Etude de Me Henry REY - Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
Aux termes d'un acte reçu par Maître Henry REY, notaire à Monaco, le 7 décembre 2006, la "S.A.M. AVANGARDE", ayant son siège social 9, avenue Albert II, à Monaco, a cédé à M. Guy-Alain MIERCZUK, demeurant 9, avenue des Guelfes à Monaco, le droit au bail d'un local et d'une cave sis au rez-de-chau...
Journal n°7787
du 22 décembre 2006
Cession de droit au bail - Deuxième insertion
Etude de Me Henry REY - Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
Aux termes d'un acte reçu, par le notaire soussigné, le 4 décembre 2006,
Mme Sandra PERRENOUD, domiciliée7, avenue Princesse Grace, à Monaco, épouse de M. Nicola DANZI, a cédé à la société en commandite simple dénommée "S.C.S. Stefania BUONOCORE et Cie", ayant son siège 17, avenue d...
Mme Sandra PERRENOUD, domiciliée7, avenue Princesse Grace, à Monaco, épouse de M. Nicola DANZI, a cédé à la société en commandite simple dénommée "S.C.S. Stefania BUONOCORE et Cie", ayant son siège 17, avenue d...
Journal n°7787
du 22 décembre 2006
Cession de droit au bail - Première insertion
Etude de Me Henry REY - Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 14 décembre 2006,
M. Kevin RAUJOL, commerçant et Mme Céline COLI, son épouse, adjoint responsable administratif, domiciliés 6, boulevard de Suisse, à Monte-Carlo, ont cédé à Mme Maria NARGISO, née ACAVA, sans profession, domicil...
M. Kevin RAUJOL, commerçant et Mme Céline COLI, son épouse, adjoint responsable administratif, domiciliés 6, boulevard de Suisse, à Monte-Carlo, ont cédé à Mme Maria NARGISO, née ACAVA, sans profession, domicil...
Journal n°7789
du 5 janvier 2007
Cession de droit au bail - Deuxième insertion
Etude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA - Notaire
26, avenue de la Costa - Monaco
Suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 27 octobre 2006, réitéré le 20 décembre 2006, Monsieur et Madame Patrice, Yvon BONNET, demeurant à BEAUSOLEIL (Alpes-Maritimes) 5, rue Jean Emile et Monsieur Patrick SZABO, demeurant à MENTON (Alpes-Maritimes) 23, rue Paul Morillot ONT CEDE à la Soci...
Journal n°7771
du 1 septembre 2006
Cession de droit au bail - Deuxième insertion
Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2005, la S.A.M. COSMETIC LABORATORIES, dont le siège social est actuellement sis 27, boulevard d'Italie à Monaco, a cédé avec jouissance à compter du 1er février 2006 à Monsieur Guy Alain MIERCZUK domicilié 9, avenue des Guelfes, son droit au bail...
Journal n°7776
du 6 octobre 2006
Cession de droit au bail - Première insertion
Etude de Me Henry REY - Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 29 septembre 2006,
la société en commandite simple dénommée "S.C.S. ANSELMI ET CIE", au capital de 330.000 €, avec siège 27, avenue de la Costa, a cédé au CREDIT DU NORD, société anonyme française avec siège 28, place Rihour, à L...
la société en commandite simple dénommée "S.C.S. ANSELMI ET CIE", au capital de 330.000 €, avec siège 27, avenue de la Costa, a cédé au CREDIT DU NORD, société anonyme française avec siège 28, place Rihour, à L...
Journal n°7776
du 6 octobre 2006
Cession de droit au bail - Première insertion
Etude de Me Henry REY - Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 29 septembre 2006
Monsieur Mussa COHEN, demeurant numéro 6, avenue des Citronniers à Monte-Carlo a cédé à Monsieur Mehdi Mohammad MOTASHERAEE, demeurant numéro 6, lacets Saint Léon à Monte-Carlo, le droit au bail portant sur des...
Monsieur Mussa COHEN, demeurant numéro 6, avenue des Citronniers à Monte-Carlo a cédé à Monsieur Mehdi Mohammad MOTASHERAEE, demeurant numéro 6, lacets Saint Léon à Monte-Carlo, le droit au bail portant sur des...
Journal n°7775
du 29 septembre 2006
Résiliation de droits locatifs - Première insertion
Etude de Me Henry REY - Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 15 septembre 2006, Mademoiselle Nancy SCLAVO, domiciliée et demeurant numéro 10, avenue Louis Laurens à Roquebrune Cap Martin (Alpes Maritimes), et la société en nom collectif dénommée "BELLATI ET LEONARD", avec siège numéro 13, rue des Orchi...
Journal n°7779
du 27 octobre 2006
Résiliation de droits locatifs - Deuxième insertion
Etude de Me Henry REY - Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 13 octobre 2006, Mme Geneviève MONGLON, épouse de M. Jean ROS, domiciliée 12, rue Malbousquet à Monaco, a résilié au profit de M. Mussa COHEN, domicilié 6, avenue des Citronniers à Monaco, tous les droits locatifs lui profitant relativement à...
Journal n°7776
du 6 octobre 2006
Cession de droit au bail - Deuxième insertion
Etude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA - Notaire
26, avenue de la Costa - Monaco
Suivant acte reçu par le notaire soussigné le 8 mars 2006, réitéré le 19 septembre 2006, la société en commandite par actions dénommée SCA "GALERIE DU PALAIS DE LA SCALA ROBERT MIKAELOFF MONTE-CARLO", dont le siège social est à Monte-Carlo, Palais de la Scala, 1, avenue Henry Dunant, a cédé à Mad...
Journal n°7775
du 29 septembre 2006
Cessation de fonds de commerce - Première insertion
Etude de Me MAGALI CROVETTO-AQUILINA - Notaire
26, avenue de la Costa - Monaco
Suivant acte reçu par le notaire soussigné le 8 mars 2006, réitéré le 19 septembre 2006, la société en commandite par actions dénommée SCA "GALERIE DU PALAIS DE LA SCALA ROBERT MIKAELOFF MONTE-CARLO", dont le siège social est à Monte-Carlo, Palais de la Scala, 1, avenue Henry Dunant, a cédé à Mad...
Journal n°7777
du 13 octobre 2006
Erratum - Etude de Me Magali CROVETTO-AQUILINA - Notaire
26, avenue de la Costa - Monaco
Dans le titre de la publication de la cession par la Société en Commandite par Actions dénommée SCA "GALERIE DU PALAIS DE LA SCALA ROBERT MIKAELOFF MONTE-CARLO", dont le siège social est à Monte-Carlo, Palais de la Scala, 1, avenue Henry Dunant à Madame Teresa BRAND, demeurant à Monaco, 5, ruelle...
Journal n°7777
du 13 octobre 2006
Cession de droit au bail - Deuxième insertion
Etude de Me Henry REY - Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
Aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 29 septembre 2006, la société en commandite simple dénommée "S.C.S. ANSELMI ET CIE", au capital de 330.000 €, avec siège 27, avenue de la Costa, a cédé au CREDIT DU NORD, société anonyme française avec siège 28, place Rihour, à Lille, le droi...