Rechercher un journal, un article
Journal n°8674
du 22 décembre 2023
SEPARALU MONACO - Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.200 euros - Siège social : 3, rue du Gabian - Monaco - NOMINATION D'UN COGÉRANT
Frédéric Mistral, 13008 Marseille, aux fonctions de cogérant avec les pouvoirs prévus aux statuts sociaux.
L'article 10.I.1° des statuts a été modifié en conséquence.
Un exemplaire de ladite convention a été ... Frédéric Mistral, 13008 Marseille, aux fonctions de cogérant avec les pouvoirs prévus aux statuts sociaux.
L'article 10.I.1° des statuts a été modifié en conséquence.
Un exemplaire de ladite convention a été ...
Journal n°8627
du 27 janvier 2023
GARAGE P2W - Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.000 euros - Siège social : 7 ter, rue R.P. Louis Frolla - Monaco - DÉMISSION D'UN GÉRANT - NOMINATION D'UN GÉRANT
gérant non associé M. Cédric MASSA.
L'article 10 I 1° des statuts a été modifié en conséquence.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco ... gérant non associé M. Cédric MASSA.
L'article 10 I 1° des statuts a été modifié en conséquence.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco ...
Journal n°8638
du 14 avril 2023
D'AICI E D'AILA - Société à Responsabilité Limitée - au capital de 15.000 euros - Siège social : 36, boulevard des Moulins - c/o MMA Assurance Pierre BRIERE - Monaco - NOMINATION D'UN COGÉRANT
cogérant avec les pouvoirs prévus aux statuts sociaux.
L'article 10 des statuts a été modifié en conséquence.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée a été déposé au Greffe Général des Tribunaux ... cogérant avec les pouvoirs prévus aux statuts sociaux.
L'article 10 des statuts a été modifié en conséquence.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée a été déposé au Greffe Général des Tribunaux ...
Journal n°8633
du 10 mars 2023
8 STARS SARL - Société à Responsabilité Limitée au capital de 20.000 euros - Siège social : Place des Moulins - c/° S.A.M. EXCLUSIVE ART MONTE-CARLO - Monaco - DÉMISSION D'UN GÉRANT - NOMINATION D'UN GÉRANT
remplacement de M. Nicolas JELMONI, demeurant 74, boulevard d'Italie à Monaco, pour une durée indéterminée et avec les pouvoirs prévus aux statuts sociaux.
L'article 10 des statuts a été modifié en conséquence ... remplacement de M. Nicolas JELMONI, demeurant 74, boulevard d'Italie à Monaco, pour une durée indéterminée et avec les pouvoirs prévus aux statuts sociaux.
L'article 10 des statuts a été modifié en conséquence ...
Journal n°8633
du 10 mars 2023
SOCIÉTÉ MONÉGASQUE DE DIFFUSION - SOMODIF - Société à Responsabilité Limitée - au capital de 15.200 euros - Siège social : 12, allée Lazare Sauvaigo - 1er étage inférieur Lot n° 1 - A - Monaco - DÉMISSION D'UN COGÉRANT - NOMINATION DE DEUX COGÉRANTS
associés : Mme Justine MEURILLON et M. Benjamin MEURILLON.
L'article 12 des statuts a été modifié en conséquence.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée a été déposé au Greffe Général des ... associés : Mme Justine MEURILLON et M. Benjamin MEURILLON.
L'article 12 des statuts a été modifié en conséquence.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée a été déposé au Greffe Général des ...
Journal n°8633
du 10 mars 2023
HFW MONACO SARL - Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.000 euros - Siège social : 7, rue du Gabian - « Gildo Pastor Center » - Monaco - NOMINATION D'UN COGÉRANT
-UNI), aux fonctions de cogérant avec les pouvoirs prévus aux statuts sociaux.
L'article 16 des statuts a été modifié en conséquence.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée a été déposé au Greffe ... -UNI), aux fonctions de cogérant avec les pouvoirs prévus aux statuts sociaux.
L'article 16 des statuts a été modifié en conséquence.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée a été déposé au Greffe ...
Journal n°8646
du 9 juin 2023
G & D - Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.000 euros - Siège social : 1, avenue Henry Dunant - Monaco - MODIFICATION AUX STATUTS
gérante pour une durée indéterminée.
L'article 10.A des statuts a été modifié en conséquence.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour ... gérante pour une durée indéterminée.
L'article 10.A des statuts a été modifié en conséquence.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour ...
Journal n°7530
du 18 janvier 2002
Modifications aux Statuts -
Société en Commandite Simple "NASSIF & CIE" -
Etude de Me Paul-Louis AUREGLIA - Notaire
4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo
parts, et l'associé commanditaire pour le surplus.
Une expédition dudit acte a été déposée, ce jour, au Greffe Général des Tribunaux de la Principauté de Monaco.
Monaco, le 18 janvier 2002 ... parts, et l'associé commanditaire pour le surplus.
Une expédition dudit acte a été déposée, ce jour, au Greffe Général des Tribunaux de la Principauté de Monaco.
Monaco, le 18 janvier 2002 ...
Journal n°7870
du 25 juillet 2008
Etude de Me Paul-Louis AUREGLIA - Notaire
4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo
SCS « MASCARENHAS et Cie »
(ROYAL RIVIERA IMMOBILIER)
REDUCTION DU CAPITAL
MODIFICATION AUX STATUTS
en conséquence l’article 7 des statuts.
Le capital social se trouve désormais fixé à la somme de 140.000 euros, divisé en 140 parts sociales de 1.000 euros chacune, attribuées, savoir :
- à M ... en conséquence l’article 7 des statuts.
Le capital social se trouve désormais fixé à la somme de 140.000 euros, divisé en 140 parts sociales de 1.000 euros chacune, attribuées, savoir :
- à M ...
Journal n°7902
du 6 mars 2009
MODIFICATION AUX STATUTS GRIMAUD & CIE
Société en Commandite Simple au capital de 80.000 euros
inchangées.
Un exemplaire de l’acte précité et de l’assemblée générale ont été déposés au Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être transcrits et affichés conformément à la loi, le 5 février 2009 ... inchangées.
Un exemplaire de l’acte précité et de l’assemblée générale ont été déposés au Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être transcrits et affichés conformément à la loi, le 5 février 2009 ...
Journal n°7904
du 20 mars 2009
NOMINATION DE GERANT - MODIFICATION DES STATUTS
«EQUA TRADE»
Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.000 euros
Siège social : 20, avenue de Fontvieille,
«Le Coronado», Bureau n° 3 - Monaco
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire, en date du 4 décembre 2008, les associés de la société à responsabilité limitée «EQUA TRADE» ont décidé de nommer en qualité de co ... Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire, en date du 4 décembre 2008, les associés de la société à responsabilité limitée «EQUA TRADE» ont décidé de nommer en qualité de co ...
Journal n°7792
du 26 janvier 2007
Cession de droits sociaux et modifications aux statuts - "GAIA, MOSTACCI & CIE"
dénommée "AGENCE AAA MONACO TOWN & SEA IMMOBILIER"
Société en Commandite Simple au capital de 30.400 euros
Siège social : 8, boulevard des Moulins - MC 98000 Monaco
siège est fixé au 8, boulevard des Moulins à Monaco.
II - A la suite de cette cession de parts et de l'assemblée générale tenue, le capital social reste toujours fixé à la somme de TRENTE MILLE QUATRE ... siège est fixé au 8, boulevard des Moulins à Monaco.
II - A la suite de cette cession de parts et de l'assemblée générale tenue, le capital social reste toujours fixé à la somme de TRENTE MILLE QUATRE ...
Journal n°7487
du 23 mars 2001
Modifications aux statuts -
Société en Commandite Simple "S.C.S. Stéphane MOREL & Cie"
Etude de Me Henry REY - Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
dénommée "S.C.S. Stéphane MOREL & Cie", au capital de 400.000 F avec siège 28 bis, avenue de l'Annonciade, à Monte-Carlo, ayant modifié les articles 2 (objet social) et 5 (raison sociale) des statuts de ... dénommée "S.C.S. Stéphane MOREL & Cie", au capital de 400.000 F avec siège 28 bis, avenue de l'Annonciade, à Monte-Carlo, ayant modifié les articles 2 (objet social) et 5 (raison sociale) des statuts de ...
Journal n°7483
du 23 février 2001
Modifications aux statuts - Société en Commandite Simple "AMADIO & CIE"
qui devient "AMADIO, LAZZARINI ET CIE" -
Etude de Me Paul-Louis AUREGLIA - Notaire
4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo
sociétés, demeurant à Monte-Carlo, 17, avenue de l'Annonciade, et la cession de 5 parts par un associé commanditaire au profit dudit M. LAZZARINI.
Le capital de 200.000 F est divisé en 200 parts de 1 ... sociétés, demeurant à Monte-Carlo, 17, avenue de l'Annonciade, et la cession de 5 parts par un associé commanditaire au profit dudit M. LAZZARINI.
Le capital de 200.000 F est divisé en 200 parts de 1 ...
Journal n°7469
du 17 novembre 2000
Modifications aux statuts -
Société en Commandite Simple "S.C.S. BERNARD & CIE" -
Etude de Me Henry REY - Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
) des statuts de ladite société :
"ARTICLE 2 nouveau"
"La société a pour objet :
"L'exploitation à Monte-Carlo d'un fonds de commerce de location de voitures sans chauffeur, et, généralement ... ) des statuts de ladite société :
"ARTICLE 2 nouveau"
"La société a pour objet :
"L'exploitation à Monte-Carlo d'un fonds de commerce de location de voitures sans chauffeur, et, généralement ...