Rechercher un journal, un article
Journal n°7968
du 11 juin 2010
CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE S.N.C. CRISTIANO PARRI ET LEON BENICHOU Dénomination commerciale «PB CONCEPT»
Société en Nom Collectif au capital de 10.000 euros
Siège social : Résidence de l’Annonciade - 17, avenue de l’Annonciade - Monaco
Suite à la cession de parts intervenue le 14 avril 2010, il a été décidé la modification de l’article 3 des statuts «Dénomination», la nouvelle dénomination sociale étant S.N.C. «CRISTIANO PARRI».
Un original dudit acte a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco pour y être tran...
Un original dudit acte a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco pour y être tran...
Journal n°7995
du 17 décembre 2010
TRANSFORMATION EN SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE -
S.N.C. RAMMER & ZUFFEREY
Société en Nom Collectif au capital de 15.000 euros
Siège social : 57, rue Grimaldi - MONACO
Suivant actes sous seing privé en date du 24 novembre 2010, il a été procédé à la transformation de la Société en Nom Collectif «S.N.C. RAMMER & ZUFFEREY» en Société à Responsabilité Limitée «Monaco Shipping Services» en abrégé «MSS».
Aucune autre modification statutaire n’est intervenue.
Aucune autre modification statutaire n’est intervenue.
Journal n°7995
du 17 décembre 2010
DEMISSION D’UN GERANT - S.N.C. DECATHLON & CIE
Société en Nom Collectif au capital de 400.000 euros
Siège social : 2, rue de la Lüjernetta - MONACO
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 15 novembre 2010, les associés ont pris acte de la démission de cogérant de la S.A.R.L. LE BLANC COULON avec effet au 31 décembre 2010.
Reste seule gérante de la société, DECATHLON FRANCE SAS.
L’article 13 des statuts a été...
Reste seule gérante de la société, DECATHLON FRANCE SAS.
L’article 13 des statuts a été...
Journal n°7992
du 26 novembre 2010
TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL S.C.S. DE FREITAS RODRIGUES & CIE
Société en Commandite Simple au capital de 15.000 euros
Siège social : 6, boulevard des Moulins - MONACO
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 19 octobre 2010, enregistré à Monaco le 27 octobre 2010, folio 45R, case 4, il a été décidé de transférer le siège social de la S.C.S. DE FREITAS RODRIGUES & CIE sise 6, boulevard des Moulins, immeuble «Le Montaigne» à MONACO au 35, rue Grimaldi à...
Journal n°7990
du 12 novembre 2010
DEMISSION D’UN GERANT - S.N.C. NARMINO & DOTTA
Ayant pour dénomination commerciale : «BRANADO CONSULTING»
Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.000 euros
Siège social : 20, avenue de Fontvieille - MONACO
Aux termes d’une assemblée générale en date du 30 septembre 2010, enregistrée le 25 octobre 2010, les associés de la S.N.C. «NARMINO & DOTTA» ont pris acte de la démission de Monsieur Nicolas DOTTA, de ses fonctions de cogérant de la société à compter du 30 septembre 2010.
Monsieur A...
Monsieur A...
Journal n°8064
du 13 avril 2012
DEMISSION D’UN COGERANT -
TRANSFORMATION EN SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
S.N.C. GRAS & BERTELLOTTI
Société en Nom Collectif au capital de 15.000 euros
Siège social : 44, boulevard d’Italie - Monaco
Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants du Code de commerce.
Suivant actes sous seing privé en date du 9 mars 2012, les associés de la société en nom collectif dénommée «S.N.C. GRAS & BERTELLOTTI» ont accepté la démission de Mme Nicole Bertellotti de ses fonctions de cogér...
Suivant actes sous seing privé en date du 9 mars 2012, les associés de la société en nom collectif dénommée «S.N.C. GRAS & BERTELLOTTI» ont accepté la démission de Mme Nicole Bertellotti de ses fonctions de cogér...
Journal n°8067
du 4 mai 2012
MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL ET TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL -
FC EUROPE, WILLIAM JOHN EASUN ET PETER WALFORD LAWRENCE GRAHAM
Société en nom collectif au capital de 15.250 euros
Siège social : 24, boulevard Princesse Charlotte - Monaco
Lors de l’assemblée générale extraordinaire en date du 14 mars 2012, les associées de la S.N.C FC EUROPE, WILLIAM JOHN EASUN ET PETER WALFORD LAWRENCE GRAHAM ont décidé de modifier l’objet social comme suit :
«En Principauté de Monaco et à l’étranger, pour le compte du Groupe Lawrence Graha...
«En Principauté de Monaco et à l’étranger, pour le compte du Groupe Lawrence Graha...
Journal n°8093
du 2 novembre 2012
ATTRIBUTION DE PARTS SELON PARTAGE -
Société en Nom Collectif S.N.C. POCOCK & CIE
Etude de Me Nathalie AUREGLIA-CARUSO - Notaire
4, boulevard des Moulins - Monaco
Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné, le 30 juillet 2012, contenant partage de communauté après divorce entre Monsieur Andrew Alexander POCOCK, antiquaire, domicilié et demeurant numéro 1, avenue Saint Laurent, à Monaco, et Madame Béatrice Sibylle HACKEL, antiquaire, domiciliée et d...
Journal n°7950
du 5 février 2010
CESSION DE BRANCHE D’ACTIVITE DE FONDS DE COMMERCE - Deuxième insertion
Etude de Me Henry REY - Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
Aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné, les 22 et 25 janvier 2010, la “S.N.C. IVALDI & FINELLO”, au capital de 15.000 €, avec siège 9, rue Saige à Monaco, a cédé à la “S.A.M. A ROCA”, au capital de 525.000 €, avec siège 33, boulevard Rainier III à Monaco, la branche d’activité d’un fo...
Journal n°8074
du 22 juin 2012
CONSTITUTION D’UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE -
MONACO LUXURY COSMETICS TRADING
Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants du Code de commerce monégasque.
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 8 mai 2012, enregistré à Monaco le 11 mai 2012, folio Bd 34 R, case 1, il a été constitué une société à responsabilité limitée dont les principales carac...
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 8 mai 2012, enregistré à Monaco le 11 mai 2012, folio Bd 34 R, case 1, il a été constitué une société à responsabilité limitée dont les principales carac...
Journal n°8208
du 16 janvier 2015
TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL - MC DEBOUCHAGE
Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.000 euros
Siège social : 30, boulevard Princesse Charlotte - Monaco
Aux termes d’une assemblée générale ordinaire du 25 novembre 2014, les associés ont décidé de transférer le siège social de la société au 1, avenue Henry Dunant à Monaco.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être t...
Un exemplaire du procès-verbal de ladite assemblée a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être t...
Journal n°8234
du 17 juillet 2015
DEMISSION D’UN COGERANT - CESSION DE PARTS SOCIALES
COLETTI-TOMATIS & CALAMARI
Société en Nom Collectif au capital de 15.000 euros
Siège social : 20, avenue de Fontvieille - Monaco
Aux termes d’un acte sous seing privé, en date à Monaco, du 21 avril 2015, enregistré à Monaco, le 29 avril 2015, il a été pris acte de la démission de M. CALAMARI de ses fonctions de cogérant et la cession de CENT (100) parts de la société à M. Marcel TOMATIS.
Le capital social se trouve m...
Le capital social se trouve m...
Journal n°8235
du 24 juillet 2015
TRANSFORMATION EN SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE -
GROOM ET HILL
Société en Nom Collectif au capital de 30.000 euros
Siège social : 24, boulevard Princesse Charlotte - Monaco
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 15 juin 2015, enregistrée à Monaco le 26 juin 2015, les gérants-associés de la société en nom collectif sous la raison sociale « GROOM ET HILL », avec siège à Monaco, 24, boulevard Princesse Charlotte, ont décidé de transformer la forme juridi...
Journal n°8237
du 7 août 2015
CONSTITUTION D’UNE SOCIETE EN NOM COLLECTIF -
AMAUDRUZ & AMAUDRUZ GUIRAMAND
(dénomination commerciale « AMA Partners »)
Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants du Code de Commerce monégasque.
Aux termes d’actes sous seing privé en date des 30 avril 2015 et 17 juin 2015, enregistrés à Monaco les 7 mai 2015 et 23 juin 2015, Folio Bd 5 V, Case2 et Folio Bd 12 V, Case 3, il a été constitué une...
Aux termes d’actes sous seing privé en date des 30 avril 2015 et 17 juin 2015, enregistrés à Monaco les 7 mai 2015 et 23 juin 2015, Folio Bd 5 V, Case2 et Folio Bd 12 V, Case 3, il a été constitué une...
Journal n°8263
du 5 février 2016
CESSIONS DE PARTS SOCIALES - BRETT & Cie
Société en Nom Collectif au capital de 30.490 euros
Siège social : Roc Fleuri - 1, chemin du Ténao - Monaco
Aux termes d’une cession de parts en date à Monaco, du 1er octobre 2015, Madame Linda BRETT, née BOTTEN, a cédé à Monsieur Dominic BRETT, demeurant 2, lacets Saint-Léon, 98000 Monaco, les quatre-vingt-dix (90) parts sociales de 152,45 € chacune lui appartenant dans la SNC Brett & Cie.
Aux t...
Aux t...
Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14