Rechercher un journal, un article
Journal n°7830
du 19 octobre 2007
Transformation en Société à Responsabilité Limitée - "S.N.C. RAVERA & DEAN"
Société en Nom Collectif au capital de 30.600 €
Siège social : 13, boulevard Princesse Charlotte - Monaco
Aux termes d'une délibération en date du 25 septembre 2007, l'assemblée générale extraordinaire des associés a décidé de transformer la société en nom collectif existant entre eux en société à responsabilité limitée, par voie de continuation, sans création d'un être moral nouveau, et de substitue...
Journal n°7815
du 6 juillet 2007
Cessions de parts sociales - Société en Nom Collectif
"JANSSENS, RICKETTS, DUBUISSON & CIE"
(EUROCONSULT MONACO)
Etude de Me Paul-Louis AUREGLIA - Notaire
4, boulevard des Moulins - Monaco
Aux termes d'un acte sous privés en date à Monaco, des 28 février 2006 et 31 mai 2007, déposé aux minutes du notaire soussigné, le 26 juin 2007, M. Francis DUBUISSON, demeurant à Monaco, 24, rue Comte Félix Gastaldi, a cédé les 250 parts lui appartenant dans la société en nom collectif "JANSSENS...
Journal n°7858
du 2 mai 2008
SOCIETE EN NOM COLLECTIF "S.N.C. CAMOZZI & CAZAL" -
APPORT DE FONDS DE COMMERCE
Deuxième insertion Etude de Me Henry REY - Notaire
2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
Aux termes d'un acte en date du 19 décembre 2007, reçu par le notaire soussigné, contenant établissement des statuts de la société en nom collectif dénommée "S.N.C. CAMOZZI & CAZAL", M. Alexandre CAMOZZI, agent immobilier, domicilié 6, Lacets Saint Léon à Monte-Carlo, a fait apport à ladite socié...
Journal n°7859
du 9 mai 2008
ERRATUM
Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco
A la publication des statuts de la "S.N.C. CAMOZZI & CAZAL", au Journal de Monaco du 25 avril 2008, il fallait lire :
.............................................................................................................................
Et Mme Graziella CAZAL, née...
.............................................................................................................................
Et Mme Graziella CAZAL, née...
Journal n°7860
du 16 mai 2008
TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL BONPOINT MONACO
Société à Responsabilité Limitée au capital de 15.000 euros
Siège social : 7, rue de la Turbie Monaco (Pté)
Aux termes d'une assemblée générale ordinaire tenue le 14 avril 2008, enregistrée le 7 mai 2008, la collectivité des associés a décidé de transférer le siège social au 10, avenue Saint Laurent à Monte Carlo.
Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe du Tribunal de Monaco pour...
Une expédition dudit acte a été déposée au Greffe du Tribunal de Monaco pour...
Journal n°7862
du 30 mai 2008
Transformation en Société à Responsabilité Limitée
S.N.C. LANDOZZI & CIE
Société en Nom Collectif au capital de 15.000 euros
Siège social : 31, avenue Princesse Grace - Monaco
Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants du Code de commerce.
Aux termes d'une délibération en date du 1er avril 2008, l'assemblée générale des associés a décidé la transformation de la société en nom collectif dénommée "LANDOZZI & CIE", en société à responsabilité li...
Aux termes d'une délibération en date du 1er avril 2008, l'assemblée générale des associés a décidé la transformation de la société en nom collectif dénommée "LANDOZZI & CIE", en société à responsabilité li...
Journal n°7801
du 30 mars 2007
SCS Didier VERRAT & CIE - CONSTITUTION DE SOCIETE
Extrait publié en conformé des articles 49 et suivants du Code de commerce monégasque.
Suivant acte sous seing privé en date à Monaco du 27 novembre 2006, enregistré à Monaco le 1er décembre 2006, folio 189v case 1, M. Didier VERRAT, demeurant au 150, traverse du pas de Marie, 06250...
Suivant acte sous seing privé en date à Monaco du 27 novembre 2006, enregistré à Monaco le 1er décembre 2006, folio 189v case 1, M. Didier VERRAT, demeurant au 150, traverse du pas de Marie, 06250...
Journal n°7801
du 30 mars 2007
SOCIETE EN NOM COLLECTIF "DUGATS, CROESI ET CIE"
CONSTITUTION DE SOCIETE
Suivant acte sous seing privé, en date à Monaco du 13 décembre 2006, il a été constitué une société en nom collectif ayant pour raison sociale "DUGATS, CROESI ET CIE", et dénomination commerciale "COMMISSIONS, COURTAGES, IMPORT, EXPORT", en abrégé " C.C.I.E. ", dont le siège est à MONACO, 9, aven...
Journal n°7849
du 29 février 2008
TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL - SNC GUESDON & RONDINELLI
Société en Nom Collectif au capital de 20.000 euros
Siège social : : "Le Shangri-La", 11, boulevard Albert 1er - Monaco
Les associés de la société SNC GUESDON & RONDINELLI, au capital de 20.000 euros, se sont réunis en assemblée générale le 7 janvier 2008, et ont décidé le transfert, du siège social, "Le Shangri-La" 11, boulevard Albert 1er à Monaco, au "Patio Palace" 41, avenue Hector Otto à Monaco.
...
...
Journal n°7881
du 10 octobre 2008
TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL - SNC SZONYI, SZONYI, SZONYI & WELL
Société en Nom Collectif au capital de 91.200 euros
Siège social : 3, avenue Saint Charles - Monaco
Aux termes d’un procès-verbal de la réunion des associés du 23 juin 2008, enregistrée à Monaco le 12 septembre 2008, F°/BD 25V Case 4, les associés de la société en nom collectif SZONYI, SZONYI, SZONYI & WELL, ont décidé de transférer le siège social de la société du 7, rue de l’Industrie au 3, a...
Journal n°7880
du 3 octobre 2008
CESSION DE PARTS SOCIALES - S.N.C. «JANSSENS, NOYON & Cie»
Etude de Me Paul-Louis AUREGLIA - Notaire
4, boulevard des Moulins - Monte-Carlo
Aux termes de deux actes reçus par le notaire soussigné les 19 mars et 25 septembre 2008, M. Eric JANSSENS, demeurant à Monaco, 74, boulevard d’Italie, a cédé à M. Alexander KRZECZUNOWICZ, demeurant à Monaco, 11, boulevard Albert 1er, les 375 parts lui appartenant dans la société en nom collectif...
Journal n°8052
du 20 janvier 2012
NOMINATION D’UN COGERANT - NARMINO & DOTTA
Société en Nom Collectif au capital de 15.000 euros
Siège social : 20, avenue de Fontvieille - Monaco
Aux termes d’une assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement en date du 6 décembre 2011, enregistrée à Monaco le 12 décembre 2011, F°/Bd 80 R Case 1, il a été procédé à la nomination de Monsieur Nicolas Dotta demeurant 20, boulevard Princesse Charlotte à Monaco, aux fonctions de cogéra...
Journal n°8077
du 13 juillet 2012
DESIGNATION DE CO-GERANT ET CESSION DE PARTS - GROOM HILL
Société en Nom Collectif au capital de 30.000 euros
Siège social : 24, boulevard Princesse Charlotte - Monaco
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 26 avril 2012 dûment enregistré, les associés de la société «S.N.C. GROOM ET HILL» ont nommé Monsieur Daniel Mark LUSHER comme co-gérant de la société, pour une durée indéterminée, sous la condition suspensive de l’obtention des autori...
Journal n°8088
du 28 septembre 2012
Transformation en Société à Responsabilité Limitée -
FC Europe, William John Easun et Peter Walford
Société en Nom Collectif au capital de 15.250 euros
Siège social : 57, rue Grimaldi - Monaco
Suivant acte sous seing privé en date du 8 août 2012 enregistré à Monaco le 6 septembre 2012, il a été procédé à la transformation de la société en nom collectif «FC Europe, William John Easun et Peter Walford» en société à responsabilité limitée «Lawrence Graham Monaco».
Un exemplaire de l...
Un exemplaire de l...
Journal n°7955
du 12 mars 2010
CESSION DE DROITS SOCIAUX - MODIFICATIONS AUX STATUTS
«MIELLS AND PARTNERS»
Société à Responsabilité Limitée au capital de 100.000 euros
Siège social : «Le Métropole» - 1, avenue des citronniers - Monaco
I - Aux termes de deux cessions de parts sous seing privé, en date du 7 décembre 2009, enregistrées à Monaco le 16 décembre 2009, un associé a cédé cinquante parts sociales à un autre associé et également deux cents parts sociales à un nouvel associé de la S.A.R.L. «MIELLS AND PARTNERS», dont le...