CONSTITUTION D’UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - FLAME MED SARL
Extrait publié en conformité des articles 49 et suivants du Code de Commerce monégasque.
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 11 décembre 2015, enregistré à Monaco le 22 décembre 2015, Folio Bd 111 R, Case 4, il a été constitué une société à responsabilité limitée dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « FLAME MED SARL ».
Objet : « La société a pour objet :
L’import-export, le courtage, le négoce, la commission, l’achat et la vente en gros de matériaux et de matières premières (non alimentaires), sans stockage sur place.
Et généralement, toutes opérations financières, industrielles, commerciales, mobilières et immobilières pouvant se rapporter directement à l’objet social ci-dessus, à tous autres objets similaires ou connexes ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement ».
Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du Gouvernement Princier.
Siège : 7, avenue Saint-Roman à Monaco.
Capital : 50.000 euros.
Gérant : Monsieur Luca FERRARI, associé.
Gérant : Monsieur Alessandro BALLERINI, associé.
Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le 21 mars 2016.
Monaco, le 1er avril 2016.
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 11 décembre 2015, enregistré à Monaco le 22 décembre 2015, Folio Bd 111 R, Case 4, il a été constitué une société à responsabilité limitée dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « FLAME MED SARL ».
Objet : « La société a pour objet :
L’import-export, le courtage, le négoce, la commission, l’achat et la vente en gros de matériaux et de matières premières (non alimentaires), sans stockage sur place.
Et généralement, toutes opérations financières, industrielles, commerciales, mobilières et immobilières pouvant se rapporter directement à l’objet social ci-dessus, à tous autres objets similaires ou connexes ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement ».
Durée : 99 ans, à compter de l’autorisation du Gouvernement Princier.
Siège : 7, avenue Saint-Roman à Monaco.
Capital : 50.000 euros.
Gérant : Monsieur Luca FERRARI, associé.
Gérant : Monsieur Alessandro BALLERINI, associé.
Un exemplaire de l’acte précité a été déposé au Greffe Général des Tribunaux de Monaco, pour y être transcrit et affiché conformément à la loi, le 21 mars 2016.
Monaco, le 1er avril 2016.